Johannes Anthony Sassenburg
residente a Lenk im Simmental, da Niederlande e Lenk Mandati attuali: SE-CURE AG in Liq. Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Johannes Anthony Sassenburg", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Johannes Anthony Sassenburg"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Johannes Anthony Sassenburg", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Johannes Anthony Sassenburg"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Johannes Anthony Sassenburg
Persone con il nome Johannes Anthony Sassenburg lavorano in questi rami economici
Fornitura di servizi informatici
Fornitura di servizi informatici
Privato con il nome Johannes Anthony Sassenburg
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Johannes Anthony Sassenburg
Numero di pubblicazione: HR02-1005984207, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
SE-CURE AG, in Lenk, CHE-109.301.081, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 36 vom 22.02.2010, S.6, Publ. 5507038).
Firma neu:
SE-CURE AG in Liq..
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 06.03.2024 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Plomp, Ellen, niederländische Staatsangehörige, in Lenk, Mitglied und Sekretärin, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sassenburg, Johannes Anthony, von Lenk, in Lenk im Simmental (Lenk), Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1005105273, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
OS-Informatik AG, in Lenk, CHE-113.069.906, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 76 vom 20.04.2017, Publ. 3475967).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sassenburg, Johannes Anthony, von Lenk, in Lenk im Simmental (Lenk), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 4052149, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
video intelligence AG, in Zürich, CHE-113.474.224, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 29 vom 10.02.2017, Publ. 3339457).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sassenburg, Johannes Anthony, niederländischer Staatsangehöriger, in Lenk, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.