Thomas Salvisberg
residente a Arch, da Mühleberg Mandati attuali: Frutiger AG Persone correlate: Marcel Jost, Benjamin Kaltenrieder, Marco Geiger e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Thomas Salvisberg", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Thomas Salvisberg"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Thomas Salvisberg", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Thomas Salvisberg"
|
|
Thomas Salvisberg
residente a Immensee, da Mühleberg Mandati attuali: Salvisberg Engineering, CYBERDYNE SYSTEMS GMBH Persone correlate: Therese Salvisberg-Gassmann Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Thomas Salvisberg", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Thomas Salvisberg"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Thomas Salvisberg", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Thomas Salvisberg"
|
|
Thomas Salvisberg
residente a Greppen, da Mühleberg Mandati attuali: Kita Sternhuus GmbH in Liquidation Persone correlate: Martina Salvisberg Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Thomas Salvisberg", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Thomas Salvisberg"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Thomas Salvisberg", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Thomas Salvisberg"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Thomas Salvisberg
Persone con il nome Thomas Salvisberg lavorano in questi rami economici
Construzione del soprassuolo
Fornitura di altri servizi di informazione
Fornitura di servizi informatici
Altri servizi sociali
Construzione del soprassuolo
Fornitura di altri servizi di informazione
Fornitura di servizi informatici
Altri servizi sociali
Privato con il nome Thomas Salvisberg
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Thomas Salvisberg
Numero di pubblicazione: HR02-1005933866, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Kita Sternhuus GmbH, in Greppen, CHE-223.035.973, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 229 vom 24.11.2023, Publ. 1005893005).
Firma neu:
Kita Sternhuus GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft hat sich mit Beschluss der ausserordentlichen Gesellschafterversammlung vom 05.01.2024 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Salvisberg, Martina, von Bern, in Greppen, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift];
Salvisberg, Thomas, von Mühleberg, in Greppen, Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1005893005, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Kita Sternhuus GmbH, in Luzern, CHE-223.035.973, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 235 vom 04.12.2019, Publ. 1004774394).
Statutenänderung:
16.11.2023.
Sitz neu:
Greppen.
Domizil neu:
c/o Thomas Salvisberg, Dorfstrasse 9, 6404 Greppen. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Salvisberg, Martina, von Bern, in Greppen, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Luzern];
Salvisberg, Thomas, von Mühleberg, in Greppen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: in Luzern].
Numero di pubblicazione: HR02-1005430114, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Frutiger AG, in Thun, CHE-105.799.374, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 194 vom 06.10.2021, Publ. 1005305995).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lingg, Stephan, von Grossdietwil, in Thun, mit Kollektivprokura zu zweien;
Piller, Hans-Peter, von Oberschrot, in Oberschrot, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frutiger, Thomas, von Oberhofen am Thunersee, in Oberhofen am Thunersee, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Lagger, Rudolf, von St. Niklaus, in Hilterfingen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Winterberger, Hans, von Meiringen, in Thun, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Aeschlimann, Markus, von Langnau im Emmental, in Steffisburg, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Kamer, Andrea, von Küssnacht (SZ), in Uster, Vizedirektorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kühni, Anissa, von Langnau im Emmental, in Bern, mit Kollektivprokura zu zweien;
Salvisberg, Thomas, von Mühleberg, in Arch, mit Kollektivprokura zu zweien;
Thiele, Alexander, deutscher Staatsangehöriger, in Urtenen-Schönbühl, mit Kollektivprokura zu zweien;
Willfratt, Daniel, von Rütschelen, in Albligen (Schwarzenburg), mit Kollektivprokura zu zweien.