Jan Salm
residente a Winterthur, da Basel Mandati attuali: Pikaversum KlG Persone correlate: Sandra Corinne Weiss Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Jan Salm", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Jan Salm"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Jan Salm", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Jan Salm"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Jan Salm
Persone con il nome Jan Salm lavorano in questi rami economici
Commercio al dettaglio di prodotti ricreativi
Commercio al dettaglio di prodotti ricreativi
Privato con il nome Jan Salm
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Jan Salm
Numero di pubblicazione: HR01-1005418619, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Pikaversum KlG, in Winterthur, CHE-139.599.330, c/o Jan Salm, Wieshofstrasse 97, 8408 Winterthur, Kollektivgesellschaft (Neueintragung).
Beginn:
01.02.2022.
Zweck:
Handel mit Spielwaren und deren Zubehör, insbesondere mit Pokémon Sammelkarten.
Eingetragene Personen:
Salm, Jan, von Basel, in Winterthur, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift;
Weiss, Sandra Corinne, von Kaisten, in Winterthur, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 1622059, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Salm Bewachungsdienst GmbH, in Rupperswil, CHE-107.456.092, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 240 vom 09.12.2010, S. 2, Publ. 5930818).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Salm, Patrick, von Veltheim AG, in Hausen AG, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Salm, Janine, von Veltheim AG, in Rupperswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Salm-Felber, Heidi, von Veltheim AG, in Rupperswil, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00;
Konrad, Johann, von Schongau, in Rupperswil, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
SDM Security GmbH (CHE-115.715.114), in Muhen, Gesellschafterin, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00;
Zimmermann, René, von Tägerig, in Muhen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 2427556, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Salm Bewachungsdienst GmbH, in Rupperswil, CH-400.4.019.941-2, Sicherheitsdienste, Bewachungen usw. Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 142 vom 26.07.2004, S. 2, Publ. 2377060).
Statutenänderung:
19.08.2004.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Salm, Ernst, von Veltheim AG, in Rupperswil, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Salm-Felber, Heidi, von Veltheim AG, in Rupperswil, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.-- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--];
Salm, Patrick, von Veltheim AG, in Hausen AG, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Salm, Janine, von Veltheim AG, in Rupperswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.