Igino Sala
residente a Biel/Bienne, da Tramelan Mandati attuali: Merazzi AG in Liq., NewToolConcept Sàrl en liquidation e di più Persone correlate: Bruna Carla Beatrice Merazzi, Marie-Rose Allemann-Frund, Jeanne Dick-Frund e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Igino Sala", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Igino Sala"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Igino Sala", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Igino Sala"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Igino Sala
Persone con il nome Igino Sala lavorano in questi rami economici
Altra attività edilizia
Fabbricazione di utensileria, oggetti di coltelleria e serrature
Servizi fiduciari
Altra attività edilizia
Fabbricazione di utensileria, oggetti di coltelleria e serrature
Servizi fiduciari
Privato con il nome Igino Sala
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Igino Sala
Numero di pubblicazione: HR02-1005764817, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Merazzi AG, in Biel/Bienne, CHE-103.533.138, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 232 vom 29.11.2021, Publ. 1005344217).
Firma neu:
Merazzi AG in Liq..
Uebersetzungen der Firma neu:
(Merazzi SA en liq.).
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 24.05.2023 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Merazzi, Bruna, von Biel/Bienne, in Ligerz, Präsidentin des Verwaltungsrates, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Sala, Igino, von Tramelan, in Biel/Bienne, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1005344217, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Merazzi AG, in Biel/Bienne, CHE-103.533.138, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 101 vom 29.05.2018, Publ. 4254267).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rebetez, Chantal, von Lajoux JU, in Biel/Bienne, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Merazzi, Bruna, von Biel/Bienne, in Ligerz, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsidentin, mit Einzelunterschrift];
Sala, Igino, von Tramelan, in Biel/Bienne, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 2984891, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
NewToolConcept Sàrl, à Moutier, CHE-248.710.578, Route de Soleure 25, 2740 Moutier, société à responsabilité limitée (Nouvelle inscription).
Date des statuts:
06.07.2016.
But:
La société a pour but le développement et la distribution d'outillage.
Capital social:
CHF 20'000.00.
Organe de publication:
FOSC.
Communications aux associés:
par écrit, par fax ou par courriel électronique. Selon déclaration du 06.07.2016, il est renoncé à un contrôle restreint. L'associé Dilan Frund, représenté par ses parents, Jacques Frund, de Courtételle, à Biel/Bienne et Olena Frund, ressortissante ukrainienne, à Biel/Bienne, est mineur au moment de l'inscription. Les parts sociales de CHF 100.00 sont des parts sociales à droit de vote privilégié.
Personne(s) inscrite(s):
Allemann-Frund, Marie-Rose, de Welschenrohr, à Courfaivre (Haute-Sorne), associée, sans droit de signature, pour 6 parts sociales de CHF 1'000.00;
Dick-Frund, Jeanne, de Clos du Doubs, à Develier, associée, sans droit de signature, pour 6 parts sociales de CHF 1'000.00;
Frund, Dilan, de Courtételle, à Biel/Bienne, associé, sans droit de signature, pour 20 parts sociales de CHF 100.00;
Sala, Igino, de Tramelan, à Moutier, associé, sans droit de signature, pour 6 parts sociales de CHF 1'000.00;
Frund, Jacques, de Courtételle, à Biel/Bienne, gérant, avec signature individuelle.