Andreas Gabriel Rutz
residente a Sursee, da Emmen Mandati attuali: Edesia Asset Management Switzerland Holdings SA, en liquidation, Louis Dreyfus Company Trading GmbH e di più Persone correlate: Maurice Kreft, Maurice Kreft, Jeffrey Scott Zanchelli e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Andreas Gabriel Rutz", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Andreas Gabriel Rutz"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Andreas Gabriel Rutz", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Andreas Gabriel Rutz"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Andreas Gabriel Rutz
Persone con il nome Andreas Gabriel Rutz lavorano in questi rami economici
Esercizio di una società partecipate
Servizi per banche e istituti di credito
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Esercizio di una società partecipate
Servizi per banche e istituti di credito
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Privato con il nome Andreas Gabriel Rutz
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Andreas Gabriel Rutz
Numero di pubblicazione: HR02-1004507583, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Vitellius SA, in Luzern, CHE-113.238.020, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 116 vom 19.06.2017, Publ. 3587041).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lumens, Armand Jean Margrète, niederländischer Staatsangehöriger, in Bernex, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rutz, Andreas, von Emmen, in Sursee, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Rutz, Andreas Rutz, Präsident, mit Einzelunterschrift];
Kreft, Maurice, niederländischer Staatsangehöriger, in Zevenhuizen (NL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 3587003, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Louis Dreyfus Company North American Ventures GmbH, in Luzern, CHE-428.809.720, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 67 vom 07.04.2016, Publ. 2765121).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lumens, Armand Jean Margrète, niederländischer Staatsangehöriger, in Bernex, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Zanchelli, Jeffrey Scott, amerikanischer Staatsangehöriger, in Bethel (US), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Rutz, Andreas, von Emmen, in Sursee, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 3339805, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Louis Dreyfus Energy Holdings Schweiz AG, in Luzern, CHE-114.446.176, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 104 vom 03.06.2015, Publ. 2184251).
Firma neu:
Louis Dreyfus Energy Holdings Schweiz AG in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Louis Dreyfus Energy Holdings Schweiz SA en liquidation) (Louis Dreyfus Energy Holdings Schweiz Ltd in liquidation). Die Gesellschaft hat sich mit Beschluss der ausserordentlichen Generalversammlung vom 03.02.2017 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rutz, Andreas, von Emmen, in Sursee, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift].