Claudia Rutschmann
residente a Basel, da Madiswil Mandati attuali: Spalentor-Optik GmbH Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Claudia Rutschmann", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Claudia Rutschmann"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Claudia Rutschmann", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Claudia Rutschmann"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Claudia Rutschmann
Persone con il nome Claudia Rutschmann lavorano in questi rami economici
Altro commercio con prodotti diversi
Altro commercio con prodotti diversi
Privato con il nome Claudia Rutschmann
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Claudia Rutschmann
Numero di pubblicazione: 3424653, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Spalentor-Optik GmbH, in Basel, CHE-109.816.043, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 116 vom 19.06.2009, Publ. 5077940).
Statutenänderung:
20.03.2017.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit Brillen, Kontaktlinsen und optischen Geräten sowie Zubehörartikeln und die Beratung im Bereich der Augenoptik. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Agenturen errichten. Sie kann Beteiligungen an anderen Unternehmen und Grundeigentum erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt zu fördern, oder welche die Anlage und Verwaltung des Gesellschaftsvermögens betreffen.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage und -übernahme bei der Gründung vom 23.09.2002 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage und -übernahme: Aktiven von CHF 95'068.06 und Passiven von CHF 62'628.85 der erloschenen Einzelfirma 'Spalentor-Optik Markus Keppner, vormals Brillenoptik H. Borchers', in Basel, gemäss Sacheinlage- und -übernahmevertrag vom 01.07.2002 und Bilanz per 30.06.2002 zum Preis von CHF 32'439.21, wovon CHF 30'000.-- an das Stammkapital angerechnet und CHF 2'439.21 als Forderung gutgeschrieben werden.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Keppner, Irmgard, von Zeiningen, in Zeiningen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 14'000.00;
Keppner, Markus, von Zeiningen, in Zeiningen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 16'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rutschmann, Claudia, von Madiswil, in Basel, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 300 Stammanteilen zu je CHF 100.00.