Andreas Rutschi
residente a Bern, da Heimiswil Mandati attuali: Hügu Brauerei GmbH Persone correlate: Michael Heiniger Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Andreas Rutschi", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Andreas Rutschi"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Andreas Rutschi", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Andreas Rutschi"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Andreas Rutschi
Persone con il nome Andreas Rutschi lavorano in questi rami economici
Fabbricazione di bevande (con alcool)
Fabbricazione di bevande (con alcool)
Privato con il nome Andreas Rutschi
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Andreas Rutschi
Numero di pubblicazione: HR01-1005722536, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Hügu Brauerei GmbH, in Sumiswald, CHE-397.674.296, Schoneggstrasse 11b, 3454 Sumiswald, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
04.04.2023.
Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist das Herstellen und Handeln mit Bier und anderen alkoholischen und nicht alkoholischen Getränken, das Herstellen, Handeln und Verkaufen von Lebensmitteln sowie das Durchführen von Veranstaltungen und das Betreiben von Festwirtschaften, Bars und Restaurants. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Gesellschafter:
schriftlich oder mit elektronischer Post. Gemäss Erklärung vom 04.04.2023 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Rutschi, Andreas, von Heimiswil, in Bern, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Heiniger, Michael, von Eriswil, in Grünen (Sumiswald), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numero di pubblicazione: 2145595, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Milchgenossenschaft Hub, in Heimiswil, CHE-101.841.669, Genossenschaft (SHAB Nr. 214 vom 03.11.2011, Publ. 6401738).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rutschi, Andreas genannt Res, von Heimiswil, in Heimiswil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 6401738, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Käsereigenossenschaft Hub, in Heimiswil, CH-053.5.001.041-4, Genossenschaft (SHAB Nr. 108 vom 05.06.2000, S. 3786).
Statutenänderung:
22.10.2011.
Firma neu:
Milchgenossenschaft Hub.
Domizil neu:
c/o André Schürch, Will-Neuhaus, 3413 Kaltacker.
Zweck neu:
Die Genossenschaft bezweckt die wirtschaftliche Förderung der ihr angeschlossenen Milchproduzenten auf dem Wege genossenschaftlicher Selbsthilfe durch eine möglichst vorteilhafte Sammlung der Milch und deren Verkauf sowie die Schaffung der entsprechenden baulichen und technischen Voraussetzungen oder die Beteiligung an entsprechenden Zweckgesellschaften;
die allgemeine Förderung der Milchwirtschaft und Unterstützung von Massnahmen zur Hebung der Qualität von Milch und Milchprodukten sowie die Mitwirkung an Bestrebungen und Veranstaltungen verwandter Organisationen, soweit diese im Interesse der gesamten Milchwirtschaft liegen;
sie kann auch Grundeigentum erwerben und veräussern;
die Förderung der beruflichen Kenntnisse der Mitglieder.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
Persönliche Haftung der Genossenschafter gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. [gestrichen: Haftung/Nachschusspflicht: Unbeschränkte solidarische persönliche Haftung jedes Genossenschafters.].Pflichten neu: Beitrags- oder Leistungspflichten der Genossenschafter gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Genossenschafter erfolgen schriftlich, durch Anschlag in der Milchsammelstelle, Umbieten oder Inserate im Anzeiger. Gemäss Erklärung vom 22.10.2011 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schürch, André, von Heimiswil, in Heimiswil, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Sekretär oder dem Kassier [bisher: Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Reinhard, Heinz, von Rüegsau, in Kaltacker (Heimiswil), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Sekretär oder dem Kassier [bisher: in Kaltacker (Gemeinde Heimiswil), Vizepräsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Rutschi, Walter, von Heimiswil, in Burgdorf, Mitglied, Sekretär und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten [bisher: Mitglied, Sekretär und Kassier mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Rutschi, Andreas genannt Res, von Heimiswil, in Heimiswil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher:Rutschi, Res].