Corinne Rusterholz
residente a St. Gallen, da St. Gallen Mandati attuali: Jung Engelburg AG Persone correlate: Silvia Stadler-Jung, Margrith Jung-Niedermann, Othmar Jung-Trittenbass Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Corinne Rusterholz", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Corinne Rusterholz"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Corinne Rusterholz", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Corinne Rusterholz"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Corinne Rusterholz
Persone con il nome Corinne Rusterholz lavorano in questi rami economici
Compravendita di immobili propri
Compravendita di immobili propri
Privato con il nome Corinne Rusterholz
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Corinne Rusterholz
Numero di pubblicazione: HR02-1005399028, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Jung Engelburg AG, in Gaiserwald, CHE-401.766.354, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 252 vom 29.12.2017, S.0, Publ. 3962399).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rusterholz, Corinne, von St. Gallen, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Stadler-Jung, Silvia, von Kirchberg (SG), in Engelburg (Gaiserwald), Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1004960815, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Katholische Stiftung St. Georgen für Kinder- und Jugendarbeit, in St. Gallen, CHE-103.897.971, Stiftung (SHAB Nr. 226 vom 21.11.2016, S.0, Publ. 3173045).
Domizil neu:
c/o Pfarramt, Wiesenstrasse 50, 9000 St. Gallen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Günthert, Heinz, von Oberdorf BL, in St. Gallen, Mitglied des Stiftungsrates, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rusterholz, Corinne, von St. Gallen, in St. Gallen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Feil, Johanna, deutsche Staatsangehörige, in St. Gallen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 1953357, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Jung Engelburg AG, in Gaiserwald, CHE-401.766.354, c/o Othmar Jung, Schöntalstrasse 23, 9032 Engelburg, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
13.01.2015.
Zweck:
Handel mit und Verwalten von Liegenschaften aller Art im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen..
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vertrag vom 27.11.2014 die Liegenschaft Nr. 80, Grundbuch Gemeinde Gaiserwald SG, wofür 1'000 Namenaktien zu CHF 100.00 ausgegeben, Grundpfandschulden von CHF 1'300'000.00 übernommen und CHF 970'000.00 als Forderung gutgeschrieben werden.
Beabsichtigte Sachübernahme:
Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung die Liegenschaften in Zinols, Gemeinde Filisur (GR), Grundstück 9-24 (GBV 533), Grundstück 9-41 (GBV 535) und Grundstück 9-52 (GBV 761) zum Preis von höchstens CHF 550'000.00 zu übernehmen.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 13.01.2015 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Jung, Othmar, von Niederhelfenschwil, in Engelburg (Gaiserwald), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Jung, Bruno, von Niederhelfenschwil, in Engelburg (Gaiserwald), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Rusterholz, Corinne, von St. Gallen, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stadler-Jung, Silvia, von Kirchberg SG, in Engelburg (Gaiserwald), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.