Susanne Rupf
residente a Dübendorf, da Zürich, Safenwil e Flums Mandati attuali: Rufina Performance AG in Liquidation Persone correlate: Daniela Rupf, Irène Ern Rupf-Meyer Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Susanne Rupf", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Susanne Rupf"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Susanne Rupf", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Susanne Rupf"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Susanne Rupf
Persone con il nome Susanne Rupf lavorano in questi rami economici
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Privato con il nome Susanne Rupf
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Susanne Rupf
Numero di pubblicazione: 1098557, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Rufina Immobilien AG, in Wallisellen, CH-020.3.922.482-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 06.07.2009, S. 63, Publ. 5115374).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rupf, Daniela, von Zürich, in Hinwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rupf, Susanne, von Zürich, in Dübendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rupf, Irene, von Zürich und Flums, in Wallisellen, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 3979384, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Inorma Handels-GmbH, bisher in Sargans, CH-320.4.057.524-7, Führung eines Detaillisten- und Handelsunternehmens usw. Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 232 vom 29.11.2006, S. 11, Publ. 3655696).
Statutenänderung:
8.06.2007.
Sitz neu:
Mels.
Domizil neu:
Staatsstrasse, 8888 Heiligkreuz.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mächler, Karin, von Flums und Altendorf, in Reichenburg, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--;
Rupf, Susanne, von Safenwil, Zürich und Flums, in Sargans, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Enderli, Julien, von Illnau-Effretikon, in Mels, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.--.
Numero di pubblicazione: 3655696, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Inorma Handels-GmbH, in Sargans, CH-320.4.057.524-7, Führung eines Detaillisten- und Handelsunternehmens usw. Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 124 vom 29.06.2005, S. 12, Publ. 2907152).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rupf, Susanne, von Safenwil, Zürich und Flums, in Sargans, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.-- [bisher: Hüssy, Susanne, von Flums und Zürich, in Dübendorf].