Ursina Ruoss-Darms
residente a Schübelbach, da Schübelbach e Obersaxen Mundaun Mandati attuali: Tamara R AG, Robert Ruoss & Co. AG Persone correlate: Helena Ruoss, Eugen Ruoss, Daniel Ruoss e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Ursina Ruoss-Darms", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Ursina Ruoss-Darms"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Ursina Ruoss-Darms", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Ursina Ruoss-Darms"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Ursina Ruoss-Darms
Persone con il nome Ursina Ruoss-Darms lavorano in questi rami economici
Commercio di beni di consumo
Commercio di prodotti di elettrodomestici e prodotti simili
Commercio di beni di consumo
Commercio di prodotti di elettrodomestici e prodotti simili
Privato con il nome Ursina Ruoss-Darms
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Ursina Ruoss-Darms
Numero di pubblicazione: 6010084, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Tamara R AG, in Schübelbach, CH-130.3.016.570-9, Fadstrasse 4, 8862 Schübelbach, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Abspaltung:
Die Gesellschaft entsteht aus der Abspaltung der Robert Ruoss & Co. AG (CH-130.0.003.308-8), in Schübelbach. Die Gesellschaft übernimmt gemäss Spaltungsplan vom 9.11.2010 Aktiven von CHF 1'552'289.-- und Fremdkapital von CHF 1'452'289.--. Der Aktionär der übertragenden Gesellschaft erhält 100 voll liberierte Namenaktien zu CHF 1'000.--.
Statutendatum:
21.01.2011.
Zweck:
Handel mit Vorhängen, Heimtextilien, Bodenbeläge und Teppiche, Matratzen, Duvets;
Bettwäschefabrikation und Konfektion von Vorhängen;
kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten;
kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen..
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre per Brief oder Telefax.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 21.1.2011 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Ruoss, Eugen, von Schübelbach, in Schübelbach, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Ruoss-Darms, Ursina, von Mundaun, in Schübelbach, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 5881806, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Robert Ruoss & Co., in Schübelbach, CH-130.0.003.308-8, Kommanditgesellschaft (SHAB Nr. 236 vom 05.12.2006, S. 16, Publ. 3665552).
Statuten neu:
28.10.2010.
Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.
Umwandlung:
Die Kommanditgesellschaft wird gemäss Umwandlungsplan vom 28.10.2010 und Bilanz per 30.6.2010 mit Aktiven von CHF 7'614'606.00 und Fremdkapital von CHF 7'414'606.00 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten 200 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Firma neu:
Robert Ruoss & Co. AG.
Zweck neu:
Handel mit Vorhängen, Heimtextilien, Bodenbelägen und Teppichen, Matratzen, Duvets;
Bettwäschefabrikation und Konfektion von Vorhängen;
kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital neu:
CHF 200'000.00.
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 200'000.00.
Aktien neu:
200 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ciccardini-Fleischmann, Yvonne, von Zullwil, in Wangen SZ, mit Kollektivprokura zu zweien;
Weber-Walker, Bettina, von Lachen, in Altendorf, mit Kollektivprokura zu zweien;
Ruoss, Daniel (1980), von Schübelbach, in Benken SG, Kommanditär, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ruoss, Eugen (1955), von Schübelbach, in Schübelbach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: unbeschränkt haftender Gesellschafter mit Einzelunterschrift];
Ruoss-Darms, Ursina, von Mundaun, in Schübelbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: von Schübelbach, Kommanditärin ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Komanditsumme von CHF 10'000.00];
OBT AG (CH-320.9.044.549-7), in Rapperswil-Jona, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 3665552, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Robert Ruoss & Co., in Schübelbach, CH-130.0.003.308-8, Handel mit Vorhängen, Heimtextilien, Orient- und Spannteppichen, Kollektivgesellschaft (SHAB Nr. 146 vom 30.07.1996, S. 4571).
Rechtsform neu:
Kommanditgesellschaft. Die Kollektivgesellschaft wird infolge Eintritts mehrerer Kommanditäre in eine Kommanditgesellschaft umgewandelt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ruoss, Marcel (1963), von Schübelbach, in Schübelbach, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ruoss, Eugen (1955), von Schübelbach, in Schübelbach, unbeschränkt haftender Gesellschafter, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter];
Ruoss-Darms, Ursina, von Schübelbach, in Schübelbach, Kommanditärin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Kommanditsumme von CHF 10'000.--;
Ruoss, Daniel (1980), von Schübelbach, in Benken SG, Kommanditär, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Kommanditsumme von CHF 10'000.--;
Ciccardini-Fleischmann, Yvonne, von Zullwil, in Wangen SZ, mit Kollektivprokura zu zweien;
Weber-Walker, Bettina, von Lachen, in Altendorf, mit Kollektivprokura zu zweien.