Patrick Adrien Ruedin
residente a Sierre, da Cressier (NE) Mandati attuali: Cabinet médical RUEDIN Sàrl Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Patrick Adrien Ruedin", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Patrick Adrien Ruedin"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Patrick Adrien Ruedin", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Patrick Adrien Ruedin"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Patrick Adrien Ruedin
Persone con il nome Patrick Adrien Ruedin lavorano in questi rami economici
Esercizio delle studi medici e dentistici
Esercizio delle studi medici e dentistici
Privato con il nome Patrick Adrien Ruedin
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Patrick Adrien Ruedin
Numero di pubblicazione: 3419363, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
VITALP, à Sion, CHE-111.745.949, fondation (No. FOSC 74 du 16.04.2014, Publ. 1457873).
Nouvelle adresse:
Avenue du Grand-Champsec 18A, 1950 Sion.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Moos, Donald, de Ayent, à Ayent, membre, avec signature collective à deux;
Assal, Jean-Philippe, de Treytorrens (Payerne), à Conches (Chêne-Bougeries), président, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Briguet, Dominique, de Lens, à Ollon VD, membre et président, avec signature collective à deux [précédemment: à Savièse, membre et trésorier avec signature collective à deux];
Boder, André, de Orvin, à Finhaut, membre et trésorier, avec signature collective à deux [précédemment: membre et secrétaire avec signature collective à deux];
Ruedin, Patrick Adrien, de Cressier NE, à Sierre, membre et secrétaire, avec signature collective à deux [précédemment: vice-président avec signature collective à deux].
Numero di pubblicazione: 1457873, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
VITALP, à Anniviers, CHE-111.745.949, fondation (No. FOSC 143 du 26.07.2013, Publ. 1000999).
Modification de l'acte de fondation:
05.03.2014.
Nouveau siège:
Sion.
Nouvelle adresse:
c/o Fiduciaire Transalp, Donald Moos, Place de la Gare 2, 1950 Sion.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Mathier, Dimitry, de Salgesch, à Genève, caissier, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Ruedin, Patrick Adrien, de Cressier NE, à Sierre, vice-président, avec signature collective à deux;
Boder, André, de Orvin, à Finhaut, membre et secrétaire, avec signature collective à deux;
Briguet, Dominique, de Lens, à Savièse, membre et trésorier, avec signature collective à deux [précédemment: à Grimentz, vice-président avec signature collective à deux];
Moos, Donald, de Ayent, à Ayent, membre, avec signature collective à deux;
NOFIVAL SA (CHE-107.401.228), à Martigny, organe de révision;
Assal, Jean-Philippe, de Treytorrens (Payerne), à Conches (Chêne-Bougeries), président, avec signature collective à deux [précédemment: de Treytorrents].
Numero di pubblicazione: 5688040, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
Cabinet médical RUEDIN Sàrl, à Sierre, CH-626.4.010.744-2, société à responsabilité limitée (FOSC no 245 du 17.12.2009, p. 27, publ. 5398826).
Personne et signature radiée:
Balmer Ruedin, Dominique, de Saint-Luc, à Sierre, associée, sans droit de signature, pour une part sociale de CHF 1'000.--.
Inscription ou modification de personne:
Ruedin, Patrick, de Cressier NE, à Sierre, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 20 parts sociales de CHF 1'000.-- [précédemment: pour 19 parts sociales de CHF 1'000.--].