David Rouiller
residente a Troistorrents, da Troistorrents Mandati attuali: Rost motos Sàrl, AUTORAF SA Persone correlate: Fabien Rouiller, Fabien Rouiller, Laurent Moret e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "David Rouiller", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "David Rouiller"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "David Rouiller", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "David Rouiller"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome David Rouiller
Persone con il nome David Rouiller lavorano in questi rami economici
Commercio e riparazione di automobili e motociclette
Commercio e riparazione di automobili e motociclette
Privato con il nome David Rouiller
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: David Rouiller
Numero di pubblicazione: HR01-1005737214, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
Rost motos Sàrl, à Collombey-Muraz, CHE-388.413.549, Zone Industrielle Reutet 9, 1868 Collombey, société à responsabilité limitée (Nouvelle inscription).
Date des statuts:
11.04.2023.
But:
La société a le but suivant: L'achat et la vente de motos neuves et d'occasion, l'exploitation d'un atelier d'entretien et réparation de tous véhicules motorisés à deux roues, ainsi que toutes opérations convergentes. La société peut faire, soit pour son compte, soit pour le compte de tiers, toutes opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son but social. Elle peut participer à d'autres entreprises et constituer des succursales et des filiales, tant en Suisse qu'à l'étranger. Elle peut acquérir, détenir et aliéner des biens immobiliers et, de manière générale, exercer toute activité en rapport direct ou indirect avec son but.
Capital social:
CHF 20'000.00.
Obligations de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
pour les détails, voir les statuts.
Organe de publication:
FOSC.
Communications aux associés:
par écrit ou courriel. Selon déclaration du 11.04.2023, il est renoncé à un contrôle restreint.
Personne(s) inscrite(s):
Rouiller, David, de Troistorrents, à Troistorrents, associé et président des gérants, avec signature individuelle, pour 100 parts sociales de CHF 100.00;
Rouiller, Fabien, de Troistorrents, à Troistorrents, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 100 parts sociales de CHF 100.00.
Numero di pubblicazione: HR02-1005187836, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
AUTORAF SA, à Collombey-Muraz, CHE-105.621.517, société anonyme (No. FOSC 180 du 16.09.2020, Publ. 1004980101).
Modification des statuts:
22.04.2021.
Actions:
100 actions nominatives de CHF 1'000.00 avec restriction de transmissibilité selon statuts [précédemment: 100 actions au porteur de CHF 1'000.00].
Faits qualifiés:
[Abrogation de la clause d'apport en nature et de reprise de biens] [biffé: selon contrat authentique d'apport du 23.06.2000 et bilan au 31.12.1999, sont apportés à la société des actifs et passifs de la raison individuelle "Laurent Moret autoraf", à Collombey-Muraz. Les actifs (liquidités, débiteurs, stocks, mobilisés, immobilisés dont les immeubles Nos 3015 et PPE 5388 341/1000 du No 3564 de Collombey-Muraz) s'élevant à CHF 1'735'490.08 et les passifs à l'égard des tiers (créanciers, banques, fonds étrangers, provisions) à CHF 1'328'023.91, l'actif net est de CHF 407'466.77, accepté pour ce prix et payé, à due concurrence, par remise à l'apporteur de 100 actions de CHF 1'000.-- au porteur, imputées sur le capital].
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Moret, Frédéric, de Martigny, à Troistorrents, administrateur, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Moret, Laurent, de Martigny-Combe, à Troistorrents, président du conseil d'administration, avec signature individuelle [précédemment: de Martigny, président, avec signature individuelle];
Aebi, Janique, de Martigny-Combe, à Troistorrents, membre et secrétaire du conseil d'administration, avec signature collective à deux [précédemment: Aebi née Moret, Janique, de Heimiswil, administratrice, secrétaire, avec signature collective à deux];
Rouiller, Catherine, de Martigny-Combe, à Troistorrents, administratrice, avec signature collective à deux [précédemment: Rouiller née Moret, Catherine, de Troistorrents];
Rouiller, David, de Troistorrents, à Troistorrents, administrateur, avec signature collective à deux;
Rouiller, Fabien, de Troistorrents, à Troistorrents, administrateur, avec signature collective à deux.