Michel Roos
residente a Derendingen, da Entlebuch Mandati attuali: BKS Engineering AG Persone correlate: Bruno Bolla, Adrian Bolla, Mario Bolla Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Michel Roos", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Michel Roos"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Michel Roos", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Michel Roos"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Michel Roos
Persone con il nome Michel Roos lavorano in questi rami economici
Fabbricazione di cavi e fili
Fabbricazione di cavi e fili
Privato con il nome Michel Roos
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Michel Roos
Numero di pubblicazione: HR02-1006079229, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
BKS Engineering AG, bisher in Derendingen, CHE-105.663.183, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 23 vom 04.02.2020, Publ. 1004821565).
Statutenänderung:
29.05.2024.
Sitz neu:
Seftigen.
Domizil neu:
Gewerbeweg 10, 3662 Seftigen.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, die Herstellung und den Handel von bzw. mit Übertragungssystemen, insbesondere im IT- und Telekommunikationsbereich, ferner den Erwerb und die Bewirtschaftung von Patenten und Lizenzen;
kann sich an andern Unternehmen beteiligen sowie Grundstücke erwerben, halten und veräussern.
Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: per Brief oder E-Mail. Gemäss Erklärung vom 29.05.2024 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jäggi, Thomas, von Aeschi (SO), in Aeschi SO, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
BDO AG, in Solothurn (CH-260.9.000.017-8), Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bolla, Adrian, von Acquarossa, in Oberdiessbach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Bolla, Mario, von Acquarossa, in Seftigen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bolla, Bruno, von Acquarossa, in Vyskov (CZ), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift;
Roos, Michel, von Entlebuch, in Derendingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005990193, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
BKS Kabel-Service AG, in Derendingen, CHE-106.010.316, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 186 vom 26.09.2023, Publ. 1005845725).
Firma neu:
BKS Kabel-Service AG in Nachlassliquidation. Mit Urteil vom 05.02.2024 hat der Amtsgerichtspräsident von Bucheggberg-Wasseramt, in Solothurn, den von der Gesellschaft mit ihren Gläubigern geschlossenen Nachlassvertrag mit Vermögensabtretung bestätigt;
demnach ist die Gesellschaft aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sawade, Marcus Otto Edwin, von Trogen, in Unterengstringen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Centorbi, Giovanni, italienischer Staatsangehöriger, in Hindelbank, mit Kollektivprokura zu zweien;
Roos, Michel, von Entlebuch, in Derendingen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jäggi, Thomas, von Aeschi (SO), in Aeschi (SO), Präsident des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Hug, Rolf, von Gänsbrunnen, in Bellach, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Transliq AG (CHE-105.892.105), in Bern, Liquidatorin [bisher: Sachwalterin].
Numero di pubblicazione: HR02-1004881251, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
BKS Kabel-Service AG, in Derendingen, CHE-106.010.316, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 23 vom 04.02.2020, Publ. 1004821566).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Graf, Christophe, von Uetendorf, in Penthéréaz, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rosset, Oliver, von Cheiry, in Payerne, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Heiniger, Martin, von Dürrenroth, in Bätterkinden, mit Kollektivprokura zu zweien;
Roos, Michel, von Entlebuch, in Derendingen, mit Kollektivprokura zu zweien.