Annette Rohde Amberg
residente a Fulenbach, da Hasle bei Burgdorf e Luzern Mandati attuali: Villa Bella GmbH Persone correlate: Visar Hasanramaj Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Annette Rohde Amberg", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Annette Rohde Amberg"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Annette Rohde Amberg", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Annette Rohde Amberg"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Annette Rohde Amberg
Persone con il nome Annette Rohde Amberg lavorano in questi rami economici
Altro commercio con prodotti diversi
Altro commercio con prodotti diversi
Privato con il nome Annette Rohde Amberg
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Annette Rohde Amberg
Numero di pubblicazione: HR02-1006114217, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Villa Bella GmbH, in Strengelbach, CHE-112.649.662, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 125 vom 01.07.2024, Publ. 1006071745).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Buga, Liliana, rumänische Staatsangehörige, in Aarburg, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hasanramaj, Visar, von Mellingen, in Reinach (AG), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Rohde Amberg, Annette, von Luzern, in Fulenbach, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift [bisher: Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1006057537, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Villa Bella GmbH, in Strengelbach, CHE-112.649.662, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 95 vom 17.05.2024, Publ. 1006034717).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hasanramaj, Visar, von Mellingen, in Reinach (AG), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Buga, Liliana, rumänische Staatsangehörige, in Aarburg, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Rohde Amberg, Annette, von Luzern, in Fulenbach, Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1006034717, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Villa Bella GmbH, in Strengelbach, CHE-112.649.662, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 179 vom 15.09.2022, Publ. 1005562344).
Statutenänderung:
30.04.2024. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 30.04.2024 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Can Pardal AG (CHE-102.014.640), in Buchrain, Gesellschafterin, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00;
Rohde Amberg, Annette, von Luzern, in Niederbuchsiten, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift;
B + H Treuhand AG (CHE-106.545.913), in Inwil, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hasanramaj, Visar, von Mellingen, in Reinach (AG), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Zeqa, Reece, von Sachseln, in Gisikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.