Fritz Remmele
residente a Burgdorf, da Burgdorf Mandati attuali: Pneu Autoservice Stäger GmbH in Liquidation Persone correlate: Jürg Robert Weyermann Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Fritz Remmele", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Fritz Remmele"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Fritz Remmele", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Fritz Remmele"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Fritz Remmele
Persone con il nome Fritz Remmele lavorano in questi rami economici
Commercio e riparazione di automobili e motociclette
Commercio e riparazione di automobili e motociclette
Privato con il nome Fritz Remmele
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Fritz Remmele
Numero di pubblicazione: HR02-1005376841, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Ghysnau-Garage AG, in Lyssach, CHE-108.038.337, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 221 vom 12.11.2021, Publ. 1005332583).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weyermann, Jürg, von Wynigen, in Burgdorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Remmele, Fritz, von Burgdorf, in Burgdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Borer, Marco, von Laupersdorf, in Oberbipp, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Heiniger, Remo Matthias, von Dürrenroth, in Gondiswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Odermatt, Markus Peter, von Willisau, in Willisau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Elshani, Samidin, von Düdingen, in Kleinbösingen, mit Einzelprokura;
Lanz, Philip, von Huttwil, in Roggwil BE, mit Einzelprokura.
Numero di pubblicazione: HR02-1005332583, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Ghysnau-Garage AG, in Lyssach, CHE-108.038.337, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 111 vom 12.06.2014, S.0, Publ. 1549293).
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Ghysnau Immobilien AG, in Lyssach (CHE-103.672.478), gemäss Fusionsvertrag vom 04.11.2021 und Bilanz per 30.06.2021. Aktiven von CHF 559'799.71 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 427'215.25 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da dieselben Aktionäre sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften halten, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weyermann, Jürg, von Wynigen, in Burgdorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Remmele, Fritz, von Burgdorf, in Burgdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 1549293, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Ghysnau-Garage Weyermann + Remmele, in Lyssach, CHE-108.038.337, Kollektivgesellschaft (SHAB Nr. 28 vom 09.02.2001, S. 1006).
Statuten neu:
21.05.2014.
Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.
Umwandlung:
Die Kollektivgesellschaft wird gemäss Umwandlungsplan vom 21.05.2014 und Bilanz per 31.12.2013 mit Aktiven von CHF 333'588.50 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 233'588.50 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten 100 voll liberierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Firma neu:
Ghysnau-Garage AG.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb einer Autoreparaturwerkstätte, den Handel mit Automobilen, Fahrzeugen und Autozubehörteilen sowie im Übrigen den Handel mit Waren aller Art und die Erbringung von weiteren Dienstleistungen im Bereich des Hauptzwecks. Die Gesellschaft kann verwandte Geschäftszweige aufnehmen, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen bzw. Unternehmungen übernehmen und verkaufen oder solche begründen. Sie kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und im Übrigen alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immobilien im In- und Ausland erwerben, halten und veräussern.
Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.
Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan neu:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich, mit Telefax oder elektronischer Post.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 21.05.2014 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weyermann, Jürg, von Wynigen, in Burgdorf, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter mit Einzelunterschrift];
Remmele, Fritz, von Burgdorf, in Burgdorf, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter mit Einzelunterschrift].