Erich Reichmuth
residente a Eschenbach, da Unteriberg Mandati attuali: Formuna GmbH Persone correlate: Roger Reichmuth, Martin Reichmuth Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Erich Reichmuth", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Erich Reichmuth"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Erich Reichmuth", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Erich Reichmuth"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Erich Reichmuth
Persone con il nome Erich Reichmuth lavorano in questi rami economici
Uffici di architettura e ingegneria
Uffici di architettura e ingegneria
Privato con il nome Erich Reichmuth
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Erich Reichmuth
Numero di pubblicazione: HR01-1006097785, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Muhr Advisory GmbH, in Freienbach, CHE-361.797.903, Sonnenhof 3, 8808 Pfäffikon SZ, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
25.07.2024.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich betriebswirtschaftlicher, organisatorischer, rechtlicher, finanzieller und steuerlicher Belange von Privatpersonen, Institutionen und Unternehmen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder E-Mail. Gemäss Erklärung vom 25.07.2024 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Muhr, Roger Willy, von Worb, in Rüschlikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 199 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Reichmuth, Erich, von Oberiberg, in Lachen, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 100.00.
Numero di pubblicazione: HR02-1006043309, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Digitization Accelerator GmbH, in Zürich, CHE-306.091.669, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 194 vom 06.10.2017, Publ. 3793783).
Firma neu:
Digitization Accelerator GmbH in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Digitization Accelerator LLC in liquidation) (Digitization Accelerator SARL en liquidation) (Digitization Accelerator SAGL in liquidazione). Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 16.05.2024 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Reichmuth, Erich Paul, von Oberiberg, in Lachen, Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1006036735, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Mlejnek Treuhand GmbH, in Altendorf, CHE-112.934.163, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 242 vom 13.12.2019, Publ. 1004782610).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Reichmuth, Erich Paul, von Oberiberg, in Lachen, mit Einzelunterschrift.