Werner Reich
residente a Ebnat-Kappel, da Sennwald Mandati attuali: Wind & Reich GmbH Persone correlate: Evi Wind Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Werner Reich", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Werner Reich"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Werner Reich", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Werner Reich"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Werner Reich
Persone con il nome Werner Reich lavorano in questi rami economici
Servizi fiduciari
Servizi fiduciari
Privato con il nome Werner Reich
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Werner Reich
Numero di pubblicazione: 3293809, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
FIFT GmbH, in Altstätten, CHE-102.292.400, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 112 vom 13.06.2016, Publ. 2885777).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Reich, Werner, von Sennwald, in Ebnat-Kappel, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Linder, Guido, österreichischer Staatsangehöriger, in Altstätten, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift und mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00].
Numero di pubblicazione: 1822463, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Spinner AG, in Kleinandelfingen, CHE-105.543.490, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 57 vom 24.03.2014, Publ. 1412855).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Reich, Werner, von Sennwald, in Ebnat-Kappel, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Egger, Guido, von St. Ursen, in Rafz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Dettighofen (DE)].
Numero di pubblicazione: 1535923, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
GRP Treuhand GmbH, in Grabs, CHE-114.421.615, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 140 vom 22.07.2008, S. 11, Publ. 4583802).
Firma neu:
GRP Treuhand GmbH in Liquidation.
Domizil neu:
c/o Walter Vetsch, Dorfstrasse 18, 9472 Grabs. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 27.05.2014 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Reich, Werner, von Sennwald, in Ebnat-Kappel, Gesellschafter und Geschäftsführer und Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Gantner, Martina, liechtensteinische Staatsangehörige, in Schaan (LI), Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: liechtensteinische Staatsangehörige, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift].