David Ramseier
residente a Detligen, da Eggiwil Mandati attuali: Trägerverein PRE BioGemüse Seeland Persone correlate: Stéphane Moret, Guido Flammer, Bruno Christen e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "David Ramseier", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "David Ramseier"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "David Ramseier", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "David Ramseier"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome David Ramseier
Persone con il nome David Ramseier lavorano in questi rami economici
Associazioni religiose, politiche o secolari
Associazioni religiose, politiche o secolari
Privato con il nome David Ramseier
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: David Ramseier
Numero di pubblicazione: 6629366, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
R + T Bagger- und Lohnarbeiten GmbH, in Radelfingen, CH-073.4.016.541-8, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 83 vom 01.05.2009, S. 4, Publ. 4998500).
Statutenänderung:
30.03.2012.
Firma neu:
R. Tschannen GmbH.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Ausführen von Transporten, Bagger- und Tiefbauarbeiten, Lohnarbeiten (industrielle und landwirtschaftlich), Gartenbauarbeiten sowie das Ausführen von Reparaturen an landwirtschaftlichen Maschinen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ramseier, David, von Eggiwil, in Detligen (Radelfingen), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 15 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tschannen, Reto, von Radelfingen, in Detligen (Radelfingen), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 30 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift und mit 15 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numero di pubblicazione: 4998500, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
R + T Bagger- und Lohnarbeiten GmbH, in Radelfingen, CH-073.4.016.541-8, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 92 vom 13.05.2005, S. 4, Publ. 2836674).
Statutenänderung:
25.11.2008.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Ausführen von Transporten, Bagger- und Tiefbauarbeiten, Lohnarbeiten (industrielle und landwirtschaftlich), Gartenbauarbeiten, Zimmereiarbeiten. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter: schriftlich, mit Telefax oder elektronischer Post. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 25.11.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tschannen, Reto, von Radelfingen, in Detligen (Radelfingen), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 15 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift und mit einem Stammanteil von CHF 15'000.00];
Ramseier, David, von Eggiwil, in Detligen (Radelfingen), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 15 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 15'000.00].
Numero di pubblicazione: 4433236, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
H2O Information Technology GmbH, in Reinach BL, CH-280.4.008.944-8, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 65 vom 04.04.2008, S. 4, Publ. 4415298).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ramseier, David, von Eggiwil, in Rheinfelden, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.-- und mit einem Stammanteil von CHF 1'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
H2O Holding GmbH, in Reinach BL (CH-280.4.007.728-2), Gesellschafterin, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.-- und mit einem Stammanteil von CHF 1'000.--;
Wenger, Christopher, von Tramelan, in Arlesheim, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.