Beat Pulfer
residente a Wünnewil, da Rüeggisberg Mandati attuali: bm verlag gmbh Persone correlate: Max Riesen Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Beat Pulfer", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Beat Pulfer"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Beat Pulfer", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Beat Pulfer"
|
|
Beat Pulfer
residente a Neuenegg, da Rüeggisberg Mandati attuali: Michel + Jenni Holzwerkstoffe AG Persone correlate: Markus Baumberger, Mauro Capozzo Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Beat Pulfer", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Beat Pulfer"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Beat Pulfer", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Beat Pulfer"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Beat Pulfer
Persone con il nome Beat Pulfer lavorano in questi rami economici
Esercizio di una editoria (analogo/digitale)
Altro commercio con prodotti diversi
Esercizio di una editoria (analogo/digitale)
Altro commercio con prodotti diversi
Privato con il nome Beat Pulfer
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Beat Pulfer
Numero di pubblicazione: HR02-1006075360, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
bm verlag gmbh, in Köniz, CHE-309.612.323, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 242 vom 12.12.2012, S.0, Publ. 6971136).
Firma neu:
bm verlag gmbh in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 13.06.2024 aufgelöst.
Die Erbengemeinschaft Max Rieben besteht aus:
Niklaus Manuel Riesen, von Schwarzenburg, in Langnau im Emmental, Kaspar Samuel Riesen, von Schwarzenburg, in Bremgarten bei Bern und Christian Max Riesen, von Schwarzenburg, in Gasel.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Riesen, Max, von Schwarzenburg, in Niederscherli (Köniz), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pulfer, Beat Max, von Rüeggisberg, in Belp, Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Wünnewil (Wünnewil-Flamatt), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift];
Erbengemeinschaft Max Riesen, Gesellschafterin, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numero di pubblicazione: 2874009, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Michel + Jenni Holzwerkstoffe AG, in Belp, CHE-101.828.114, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 122 vom 27.06.2014, Publ. 1578421).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Trittibach, Fritz, von Lüterswil-Gächliwil, in Lüterswil (Lüterswil-Gächliwil), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pulfer, Beat, von Rüeggisberg, in Neuenegg, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 1578421, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Michel + Jenni Holzwerkstoffe AG, in Belp, CHE-101.828.114, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 105 vom 03.06.2010, S. 6, Publ. 5659056).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pulfer, Beat, von Rüeggisberg, in Neuenegg, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Blaser Treuhand AG (CHE-110.527.410), in Bern, Revisionsstelle [bisher: Blaser Treuhand AG].