Dr. Roberto Pucciano
residente a St. Moritz, da Italia Mandati attuali: Quadrivio Consulting SA, 3P & Associates Sagl e di più Persone correlate: Karina Maria Cognolato, Yantra Pucciano-Lewis, Yantra Pucciano-Lewis e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Dr. Roberto Pucciano", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Dr. Roberto Pucciano"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Dr. Roberto Pucciano", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Dr. Roberto Pucciano"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Roberto Pucciano
Persone con il nome Roberto Pucciano lavorano in questi rami economici
Servizi per consulenza manageriale
Servizi per consulenza PR
Servizi sport
Servizi per consulenza manageriale
Servizi per consulenza PR
Servizi sport
Privato con il nome Roberto Pucciano
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Roberto Pucciano
Numero di pubblicazione: HR02-1005906497, Ufficio del registro di commercio Grigioni
Romy Gai Advisory Sagl, in St. Moritz, CHE-110.321.446, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 213 vom 02.11.2023, Publ. 1005875343).
Statutenänderung:
04.12.2023.
Firma neu:
3P & Associates Sagl.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gai, Romolo Maria, italienischer Staatsangehöriger, in Walzenhausen, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pucciano, Roberto, italienischer Staatsangehöriger, in St. Moritz, Vizevorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift;
Pucciano, Yantra, von Zumikon, in St. Moritz, Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005540197, Ufficio del registro di commercio Grigioni
ALEPH ZERO AG, in St. Moritz, CHE-115.242.883, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 150 vom 05.08.2022, Publ. 1005535881).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pucciano-Lewis, Yantra, von Zumikon, in Celerina/Schlarigna, Vizepräsidentin, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pucciano, Roberto, italienischer Staatsangehöriger, in St. Moritz, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Celerina/Schlarigna, Präsident, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1005205452, Ufficio del registro di commercio Grigioni
ALEPH ZERO AG, in St. Moritz, CHE-115.242.883, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 236 vom 03.12.2020, Publ. 1005038479).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pucciano, Gianmattia, italienischer Staatsangehöriger, in Lugano, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Redmond, Faye, britische Staatsangehörige, in Langdon Hills (GB), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pucciano, Roberto, italienischer Staatsangehöriger, in Celerina/Schlarigna, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Pucciano-Lewis, Yantra, von Zumikon, in Celerina/Schlarigna, Vizepräsidentin, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien].