Jürg Presser
residente a Basel, da Basel Mandati attuali: Presser AG Persone correlate: Antonia Maria Aquino Cabrera, Beat Presser Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Jürg Presser", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Jürg Presser"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Jürg Presser", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Jürg Presser"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Jürg Presser
Persone con il nome Jürg Presser lavorano in questi rami economici
Altro commercio con prodotti diversi
Altro commercio con prodotti diversi
Privato con il nome Jürg Presser
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Jürg Presser
Numero di pubblicazione: HR02-1005299244, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Presser AG, in Basel, CHE-103.631.545, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 99 vom 26.05.2021, Publ. 1005192523).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Presser, Jürg, von Basel, in Basel, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: in Hegenheim (FR)].
Numero di pubblicazione: 3379755, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Preba AG, in Münchenstein, CHE-112.965.850, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 212 vom 01.11.2016, Publ. 3137919).
Statutenänderung:
14.02.2017.
Sitz neu:
Pratteln.
Domizil neu:
Güterstrasse 107, 4133 Pratteln.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Presser, Jürg, von Basel, in Hégenheim (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Erler, Pia Eva, deutsche Staatsangehörige, in Rohrbach (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 3137919, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Preba AG, in Münchenstein, CHE-112.965.850, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 28 vom 11.02.2013, Publ. 7057696).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nanni, Alberto, von Anzonico, in Basel, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Presser, Beat, von Basel, in Basel, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Erler, Martin, deutscher Staatsangehöriger, in Rohrbach (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Presser, Jürg, von Basel, in Hégenheim (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Friant, Olivier, von Wangen (SZ), in Kaiseraugst, Direktor, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien].