Dalibor Prcin
residente a Krnov, da Repubblica Ceca Mandati attuali: ready-to-wear GmbH Persone correlate: Robert Ulrich Fuchs Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Dalibor Prcin", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Dalibor Prcin"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Dalibor Prcin", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Dalibor Prcin"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Dalibor Prcin
Persone con il nome Dalibor Prcin lavorano in questi rami economici
Commercio di vestiti
Commercio di vestiti
Privato con il nome Dalibor Prcin
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Dalibor Prcin
Numero di pubblicazione: 5743520, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
ready-to-wear GmbH, in Zürich, CH-020.4.022.671-6, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 92 vom 13.05.2005, S. 23, Publ. 2837268).
Statutenänderung:
09.07.2010.
Domizil neu:
c/o Robert Fuchs, Schaffhauserstrasse 29, 8006 Zürich.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 09.07.2010 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stüssi, Christian, von Niederurnen, in Dietlikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 3'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fuchs, Robert, von Riehen, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 6 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher:mit einem Stammanteil von CHF 3'000.00];
Prcin, Dalibor, tschechischer Staatsangehöriger, in Krnov (CZ), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 14 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien und mit einem Stammanteil von CHF 14'000.00].
Numero di pubblicazione: 2837268, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
ready-to-wear GmbH, in Zürich, CH-020.4.022.671-6, Verkauf von Plastik-Mode, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 108 vom 07.06.2002, S. 23, Publ. 500680).
Statutenänderung:
15.04.2005.
Domizil neu:
c/o Robert Fuchs, Schaffhauserstrasse 300, 8050 Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Reiz, Andreas, von Unteriberg, in Marrickville (NSW/Australia), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 6'000.--;
Reiz, Christian, von Unteriberg, in Zürich, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fuchs, Robert, von Riehen, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 3'000.--;
Prcin, Dalibor, tschechischer Staatsangehöriger, in Krnov (CZ), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 14'000.-- [bisher: in Krnov (Tschechei), mit Einzelunterschrift];
Stüssi, Christian, von Niederurnen, in Dietlikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 3'000.--.
Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
ready-to-wear GmbH, in Z ü r i c h , c/o Christian Reiz, Forchstrasse 4, 8008 Zürich, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
8.11.2000, 4.12.2000.
Zweck:
Verkauf von Plastik- Mode;
kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, Liegenschaften und Wertschriften erwerben, verwalten und verkaufen, Darlehen aufnehmen und gewähren, Garantien und andere Sicherheiten stellen sowie Immaterialgüterrechte erwerben, verwalten und verwerten.
Stammkapital:
CHF 20'000.-.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Prcin, Dalibor, tschechischer Staatsangehöriger, in Krnov (Tschechei), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 14'000.-;
Reiz, Christian, von Unteriberg, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 6'000.-.