René Poletti
residente a Schattdorf, da Flüelen Mandati attuali: Poletti Heizung-Sanitär GmbH in Liquidation, Poletti & Co. Immobilien Persone correlate: Urs Paul Poletti, Urs Paul Poletti Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "René Poletti", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "René Poletti"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "René Poletti", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "René Poletti"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome René Poletti
Persone con il nome René Poletti lavorano in questi rami economici
Altra attività edilizia
Compravendita di immobili propri
Altra attività edilizia
Compravendita di immobili propri
Privato con il nome René Poletti
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: René Poletti
Numero di pubblicazione: HR02-1005298045, Ufficio del registro di commercio Uri, (120)
Poletti Heizung-Sanitär GmbH, in Schattdorf, CHE-106.892.013, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 233 vom 01.12.2008, S.19, Publ. 4756534).
Firma neu:
Poletti Heizung-Sanitär GmbH in Liquidation.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Poletti, René, von Flüelen, in Schattdorf, Gesellschafter, Vorsitzender der Geschäftsführung und Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 60 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 4157871, Ufficio del registro di commercio Uri, (120)
SolarUri GmbH, in Flüelen, CHE-114.776.248, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 57 vom 24.03.2009, Publ. 4940114).
Statutenänderung:
03.04.2018.
Firma neu:
Bless Holding GmbH.
Sitz neu:
Erstfeld.
Domizil neu:
Bärenbodenweg 17, 6472 Erstfeld.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich, mit Telefax oder mit elektronischer Post an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Poletti, René, von Flüelen, in Schattdorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 7 Stammanteilen zu je CHF 500.00;
Arnold, Arvid, von Spiringen, in Attinghausen, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 14 Stammanteilen zu je CHF 500.00;
Poletti, Urs, von Flüelen, in Attinghausen, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 7 Stammanteilen zu je CHF 500.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bless, Gregor, von Flums, in Schattdorf, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 21 Stammanteilen zu je CHF 500.00 [bisher: Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 7 Stammanteilen zu je CHF 500.00];
Bless, Valentin, von Flums, in Schattdorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 21 Stammanteilen zu je CHF 500.00 [bisher: Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 7 Stammanteilen zu je CHF 500.00].
Numero di pubblicazione: 4940114, Ufficio del registro di commercio Uri, (120)
SolarUri GmbH, in Flüelen, CH-120.4.000.020-6, Axenstrasse 26, 6454 Flüelen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
16.03.2009.
Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist das Anbieten, Projektieren, Liefern und Montieren sowie der Kauf und Verkauf von solarthermischen und photovoltaischen Anlagen aller Art. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Stammkapital:
CHF 21'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich, mit Telefax oder mit elektronischer Post. Gemäss Erklärung der Gründer vom 16. März 2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Poletti, René, von Flüelen, in Schattdorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 7 Stammanteilen zu je CHF 500.00;
Poletti, Urs, von Flüelen, in Attinghausen, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 7 Stammanteilen zu je CHF 500.00;
Bless, Gregor, von Flums, in Schattdorf, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 7 Stammanteilen zu je CHF 500.00;
Bless, Valentin, von Flums, in Haldi bei Schattdorf (Schattdorf), Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 7 Stammanteilen zu je CHF 500.00;
Arnold, Arvid, von Spiringen, in Attinghausen, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 14 Stammanteilen zu je CHF 500.00.