Peter Pichler
residente a Strengelbach, da Frick Mandati attuali: Touring Club Schweiz, Sektion Aargau Persone correlate: Oliver Flury, Daniel Diserens, Iwan Nogara e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Peter Pichler", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Peter Pichler"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Peter Pichler", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Peter Pichler"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Peter Pichler
Persone con il nome Peter Pichler lavorano in questi rami economici
Associazioni religiose, politiche o secolari
Associazioni religiose, politiche o secolari
Privato con il nome Peter Pichler
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Peter Pichler
Numero di pubblicazione: HR02-1006050595, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
LEAN-CODERS GmbH, in Zürich, CHE-347.253.314, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 203 vom 19.10.2023, Publ. 1005864124).
Statutenänderung:
22.05.2024.
Sitz neu:
Zollikon.
Domizil neu:
Zolliker Strasse 24, 8702 Zollikon. [Die Bestimmung über die Nebenleistungspflichten ist aufgehoben.] [gestrichen: Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.].
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder E-Mail.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pichler, Peter, österreichischer Staatsangehöriger, in Zürich, Direktor, mit Einzelunterschrift;
Mulaj, Tahir, deutscher Staatsangehöriger, in Augsburg (DE), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kirchmaier, Markus, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Lang, Pascal, von Zürich, in Zollikon, Direktor, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1006026759, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Touring Club Schweiz, Sektion Aargau, in Birr, CHE-112.445.875, Verein (SHAB Nr. 41 vom 28.02.2022, Publ. 1005416014).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Moser, Mario, von Würenlos, in Bergdietikon, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Treichler, Silvan, von Schönenberg (ZH), in Dietwil, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wolf, Walter, von Neuenkirch, in Strengelbach, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Diserens, Daniel, von Basel, in Wohlenschwil, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Flury, Oliver, von Lenzburg, in Lenzburg, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Pichler, Peter, von Frick, in Strengelbach, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: HR02-1005864124, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
LEAN-CODERS GmbH, in Zürich, CHE-347.253.314, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 58 vom 23.03.2022, Publ. 1005433149).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
LEAN-CODERS GmbH (FN 483709 m), in Wien (AT), Gesellschafterin, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 170 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Pichler, Peter, österreichischer Staatsangehöriger, in Zürich, Direktor, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 30 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Mulaj, Tahir, deutscher Staatsangehöriger, in Augsburg (DE), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelunterschrift].