Bertha Miguelina Pichardo Duran
residente a Bolligen, da Dominikanische Rep. Mandati attuali: Guil Management GmbH Persone correlate: José-Luis Guil Barbara Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Bertha Miguelina Pichardo Duran", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Bertha Miguelina Pichardo Duran"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Bertha Miguelina Pichardo Duran", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Bertha Miguelina Pichardo Duran"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Bertha Miguelina Pichardo Duran
Persone con il nome Bertha Miguelina Pichardo Duran lavorano in questi rami economici
Fornitura di servizi orientati alla persona in materia di salute e bellezza
Fornitura di servizi orientati alla persona in materia di salute e bellezza
Privato con il nome Bertha Miguelina Pichardo Duran
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Bertha Miguelina Pichardo Duran
Numero di pubblicazione: 3796743, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Bar San Miguel GmbH, in Zürich, CHE-103.057.439, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 71 vom 12.04.2012, Publ. 6634502).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pichardo Duran, Bertha Miguelina, dominikanische Staatsangehörige, in Bolligen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00;
Guil Barbara, José Luis, spanischer Staatsangehöriger, in Bolligen, mit Einzelunterschrift, .
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kempf Pichardo, Yasmin, dominikanische Staatsangehörige, in Freienbach, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00.
Numero di pubblicazione: 6634502, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Bar San Miguel GmbH, in Zürich, CH-020.4.021.874-9, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 171 vom 03.09.2010, S. 21, Publ. 5797662).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Perdono, Sandro, von Opfikon, in Uitikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pichardo Duran, Bertha Miguelina, dominikanische Staatsangehörige, in Bolligen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00;
Guil Barbara, José Luis, spanischer Staatsangehöriger, in Bolligen, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 4815016, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Guil Management GmbH, in Bolligen, CH-035.4.031.522-6, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 78 vom 24.04.2006, S. 3, Publ. 3344994).
Statutenänderung:
15.12.2008.
Zweck neu:
Die Gesellschaft erbringt Management-Dienstleistungen für Unternehmen aller Art, Führung von Gastronomiebetrieben und Nightclubs sowie Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann alle kaufmännischen und finanziellen Geschäfte tätigen, welche direkt oder indirekt mit dem vorerwähnten Gesellschaftszweck zusammenhängen sowie alle Transaktionen des Mobilien- und Immobilienverkehrs vornehmen. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen beteiligen und Zweigniederlassungen errichten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter: schriftlich, mit Telefax oder elektronischer Post. Gemäss Erklärung der Geschäftsführer vom 15.12.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Maier, Ubaldo, von Ebnat-Kappel, in Zimmerwald, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pichardo, Bertha Miguelina, dominikanische Staatsangehörige, in Bolligen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00;
Guil, José-Luis, spanischer Staatsangehöriger, in Bolligen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].