Bruno Pfranger
residente a Ettenhausen TG, da Luzein Mandati attuali: 2N Invest AG, Chiray Immobilien AG Persone correlate: Alexander Herculeijns, Alexander Herculeijns Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Bruno Pfranger", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Bruno Pfranger"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Bruno Pfranger", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Bruno Pfranger"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Bruno Pfranger
Persone con il nome Bruno Pfranger lavorano in questi rami economici
Compravendita di immobili propri
Compravendita di immobili propri
Privato con il nome Bruno Pfranger
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Bruno Pfranger
Numero di pubblicazione: HR02-1006035966, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
2N Invest AG, in Frauenfeld, CHE-394.783.339, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 168 vom 31.08.2023, Publ. 1005827963).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Herculeijns, Alexander, niederländischer Staatsangehöriger, in Frauenfeld, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Pfranger, Bruno, von Luzein, in Ettenhausen TG (Aadorf), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1006029361, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Chiray Immobilien AG, in Felben-Wellhausen, CHE-109.463.938, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 48 vom 10.03.2021, Publ. 1005120467).
Statutenänderung:
29.04.2024.
Sitz neu:
Frauenfeld.
Domizil neu:
c/o Hertex AG, Maurerstrasse 2, 8500 Frauenfeld.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den An- und Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken, das Planen, Erstellen und Umbauen von Ein- und Mehrfamilienhäusern, sowie deren Vermietung, Verwaltung und Veräusserung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hug, Arthur, von Pfyn, in Lanterswil (Bussnang), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Aerne, Margrit, von Ebnat-Kappel, in Lanterswil (Bussnang), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Herculeijns, Alexander, niederländischer Staatsangehöriger, in Frauenfeld, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Pfranger, Bruno, von Luzein, in Ettenhausen TG (Aadorf), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 4839706, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Tobler Immobilien Treuhand AG, in Frauenfeld, CH-440.3.009.403-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 58 vom 23.03.2006, S. 15, Publ. 3299902).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pfranger, Bruno, von St. Antönien, in Aadorf, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gähwiler, Andrea, von Neckertal, in Bürglen TG, mit Kollektivprokura zu zweien.