Dr. Gerry Petitjean
residente a Oberwil, da Basel Mandati attuali: Bad Ettingen GmbH in Liquidation Persone correlate: Florence Nesci-Petitjean Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Dr. Gerry Petitjean", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Dr. Gerry Petitjean"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Dr. Gerry Petitjean", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Dr. Gerry Petitjean"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Gerry Petitjean
Persone con il nome Gerry Petitjean lavorano in questi rami economici
Altro commercio con prodotti diversi
Altro commercio con prodotti diversi
Privato con il nome Gerry Petitjean
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Gerry Petitjean
Numero di pubblicazione: HR02-1005863555, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Bad Ettingen GmbH, in Ettingen, CHE-114.652.066, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 3 vom 05.01.2018, Publ. 3968997).
Firma neu:
Bad Ettingen GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 05.10.2023 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Petitjean, Gerry, von Basel, in Oberwil (BL), Gesellschafter, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 3968997, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Bad Ettingen GmbH, in Ettingen, CHE-114.652.066, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 70 vom 14.04.2015, Publ. 2095725).
Domizil neu:
c/o Florence Nesci-Petitjean, Im Schaiengarten 19, 4107 Ettingen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Petitjean, Etienne, von Basel, in Ettingen, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Petitjean, Gerry, von Basel, in Oberwil (BL), Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Binningen, mit 180 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numero di pubblicazione: 3489901, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
MSC - Mediterranean Shipping Agency AG, in Basel, CHE-107.986.131, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 80 vom 28.04.2015, Publ. 2122521).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Petitjean, Dr. Gerry, von Basel, in Oberwil (BL), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mägli, René, von Welschenrohr, in Therwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Bourquin, Elvio Battista, von Villeret, in Trélex, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sigrist, Eduard Otto, von Ebikon, in Corsier (GE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Di Geronimo, Patrizia, italienische Staatsangehörige, in Zürich, Vizedirektorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Basel];
Monnier Cranch, Suzanne, von Basel, in Bottmingen, mit Kollektivprokura zu zweien.