Yannick Fabien Peter
residente a Peseux, da La Chaux-de-Fonds Mandati attuali: MAP Géomatique S.A., ProCertis Sàrl Persone correlate: Fabrice Jean-François Marullaz, Hyacinthe Joseph Litzler, Erdjan Naïli Alexandre Opan e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Yannick Fabien Peter", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Yannick Fabien Peter"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Yannick Fabien Peter", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Yannick Fabien Peter"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Yannick Fabien Peter
Persone con il nome Yannick Fabien Peter lavorano in questi rami economici
Uffici di architettura e ingegneria
Uffici di architettura e ingegneria
Privato con il nome Yannick Fabien Peter
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Yannick Fabien Peter
Numero di pubblicazione: 5249448, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Genossenschaft Cadastre 2014, in Solothurn, CH-241.5.003.574-0, Genossenschaft (SHAB Nr. 7 vom 11.01.2008, S. 11, Publ. 4285284).
Firma neu:
Genossenschaft Cadastre 2014 in Liquidation. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 25.06.2009 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Andenmatten, Stefan, von Saas Almagell, in Visp, Präsident der Verwaltung und Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator [bisher: Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Peter, Yannick, von La Chaux-de-Fonds, in Peseux, Vizepräsident der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Dütschler, Peter, von Oberhelfenschwil, in Hünibach, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Estermann, Hans, von Sursee, in Sursee, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 4285284, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Genossenschaft Cadastre 2014, in Solothurn, CH-241.5.003.574-0, Genossenschaft (SHAB Nr. 214 vom 06.11.2003, S. 12, Publ. 1247874).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Calastri, Gabriele, von Cureggia, in Tenero-Contra, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frischknecht, Werner, von Herisau, in Herisau, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Van Buel, Anne, von Morges, in Penthaz, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Peter, Yannick, von La Chaux-de-Fonds, in Peseux, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung];
Dütschler, Peter, von Oberhelfenschwil, in Hünibach, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Estermann, Hans, von Sursee, in Sursee, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 1247874, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Genossenschaft Cadastre 2014, in Solothurn, bei BDO Visura, Biberiststrasse 16, 4501 Solothurn, Genossenschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
30.10.2003.
Zweck:
Die Genossenschaft bezweckt für ihre Mitglieder (Geometer) die einheitliche Erfassung sämtlicher räumlich begrenzter Informationen eines Landobjektes, welche über den Nachführungsgeometer oder einen regional bzw. zentral geführten Web-Service abgerufen werden können. Kann Grundstücke erwerben oder veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Genossenschaft zu fördern oder damit im Zusammenhang stehen, ferner auch über Lizenzen Stadt- oder Gemeindevermessungsämtern ihre Dienste zur Verfügung stellen, sofern die entsprechenden Gebiete nicht von privaten Geometern bearbeitet werden können.
Anteilscheine:
Anteilscheine: CHF 4'000.--.
Haftung/Nachschusspflicht:
Ohne persönliche Haftung und ohne Nachschusspflicht.
Pflichten:
Jeder Genossenschafter ist verpflichtet, mindestens einen Anteilschein zu CHF 4'000.-- zu übernehmen.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Andenmatten, Stefan, von Saas Almagell, in Visp, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Calastri, Gabriele, von Cureggia, in Tenero-Contra, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frischknecht, Werner, von Herisau, in Herisau, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Peter, Yannick, von La Chaux-de-Fonds, in Peseux, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Van Buel, Anne, von Morges, in Penthaz, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
BDO Visura, in Solothurn, Revisionsstelle.