Ivica Perkovic
residente a Baar, da Arth Mandati attuali: Profertis AG, PlanA Gebäudetechnik AG e di più Persone correlate: Thomas Christian Brun, Thomas Christian Brun, Dalibor Mijic e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Ivica Perkovic", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Ivica Perkovic"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Ivica Perkovic", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Ivica Perkovic"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Ivica Perkovic
Persone con il nome Ivica Perkovic lavorano in questi rami economici
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Altra attività edilizia
Compravendita di immobili propri
Construzione del soprassuolo
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Altra attività edilizia
Compravendita di immobili propri
Construzione del soprassuolo
Privato con il nome Ivica Perkovic
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Ivica Perkovic
Numero di pubblicazione: HR02-1005051911, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
No. 5 Smokers Lounge AG, in Baar, CHE-472.036.192, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 112 vom 13.06.2018, Publ. 4286825).
Statutenänderung:
30.11.2020.
Firma neu:
WEISSROT & ROSÉ AG.
Sitz neu:
Zug.
Domizil neu:
Gubelstrasse 5, 6300 Zug.
Zweck neu:
Betrieb von Gastronomie-Objekten, Handel mit Gastronomie-Produkten, insbesondere mit Lebensmitteln, Zigarren und Spirituosen sowie Erbringung damit zusammenhängender Dienstleistungen;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Aktien neu:
100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00].
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Perkovic, Ivica, von Arth, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mijic, Dalibor, kroatischer Staatsangehöriger, in Arth, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1004773467, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
PlanA Gebäudetechnik AG, in Baar, CHE-478.588.946, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 53 vom 18.03.2019, Publ. 1004589631).
Statutenänderung:
11.11.2019.
Sitz neu:
Steinhausen.
Domizil neu:
Hammerstrasse 7, 6312 Steinhausen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Perkovic, Ivica, von Arth, in Baar, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1004677486, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Elsener-Klima AG, in Adliswil, CHE-106.938.690, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 46 vom 07.03.2019, Publ. 1004582097).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Perkovic, Ivica, von Arth, in Baar, mit Kollektivprokura zu zweien.