Lausir Pereira Rodrigues Souza
residente a Dietlikon, da Brasile Mandati attuali: Internationale Evangelische Gemeinde (Schweiz) Persone correlate: José Gabriel Höhener, Thomas Ucar, Esther Labhart e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Lausir Pereira Rodrigues Souza", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Lausir Pereira Rodrigues Souza"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Lausir Pereira Rodrigues Souza", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Lausir Pereira Rodrigues Souza"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Lausir Pereira Rodrigues Souza
Persone con il nome Lausir Pereira Rodrigues Souza lavorano in questi rami economici
Associazioni religiose, politiche o secolari
Associazioni religiose, politiche o secolari
Privato con il nome Lausir Pereira Rodrigues Souza
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Lausir Pereira Rodrigues Souza
Numero di pubblicazione: 1189487, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Internationale Evangelische Gemeinde (Schweiz), in Rümlang, CH-020.6.000.404-5, Verein (SHAB Nr. 35 vom 20.02.2009, S. 28, Publ. 4890762).
Statutenänderung:
24.03.2013. [Gestrichene Angaben über die Organisation aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 92 HRegV.]. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Giger, Jonny Paul, von Quarten, in Rümlang, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Pereira Rodrigues Souza, Lausir, brasilianische Staatsangehörige, in Dietlikon, Vizepräsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Greifensee];
Blum, Simon, von Trub, in Rümlang, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
De Vasconcellos Souza, Gabriel, von Dietlikon, in Opfikon, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Dietlikon];
Höhener, Gabriel, von Grub AR, in St. Gallen, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Labhart, Esther, von Steckborn, in Dietlikon, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lehmann, Aura-Bessie, von Vechigen, in Wangen-Brüttisellen, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Santamaria Ojeda, Félix, spanischer Staatsangehöriger, in Utzenstorf, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Oberglatt, Mitglied des Vorstandes und Aktuar mit Kollektivunterschrift zu zweien];
De Vasconcellos Souza, José Renato, brasilianischer Staatsangehöriger, in Dietlikon, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: in Greifensee, Präsident des Vorstandes mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Greuter, Lucas, von Münchwilen TG, in Dietlikon, mit Kollektivprokura zu zweien;
Ucar, Thomas, von Wil SG, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: 4834908, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Berichtigung des im SHAB Nr. 106 vom 04.06.2008, S. 25, publizierten TR-Eintrags Nr. 14'766 vom 29.05.2008. Internationale Evangelische Gemeinde (Schweiz), in Rümlang, CH-020.6.000.404-5, Verein (SHAB Nr. 106 vom 04.06.2008, S. 25, Publ. 4506226).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pereira Rodrigues Souza, Lausir, brasilianische Staatsangehörige, in Greifensee, Vizepräsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: De Vasconcellos Souza, Lausir].
Numero di pubblicazione: 4506226, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Internationale Evangelische Gemeinde (Schweiz), in Zürich, CH-020.6.000.404-5, Verein (SHAB Nr. 48 vom 12.03.2003, S. 17, Publ. 900508).
Statutenänderung:
13.03.2008.
Sitz neu:
Rümlang.
Domizil neu:
Hofwiesenstrasse 50, 8153 Rümlang.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lehmann, Jean-Pierre, von Vechigen, in Kloten, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
De Vasconcellos Souza, Lausir, brasilianische Staatsangehörige, in Greifensee, Vizepräsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Santamaria Ojeda, Félix, spanischer Staatsangehöriger, in Oberglatt, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien].