Edmund Peier
residente a Rickenbach, da Rickenbach (SO) Mandati attuali: Roto E. Peier GmbH Persone correlate: Sabine Peier, Martina Peier Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Edmund Peier", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Edmund Peier"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Edmund Peier", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Edmund Peier"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Edmund Peier
Persone con il nome Edmund Peier lavorano in questi rami economici
Uffici di architettura e ingegneria
Uffici di architettura e ingegneria
Privato con il nome Edmund Peier
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Edmund Peier
Numero di pubblicazione: 5100098, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Roto E. Peier GmbH, in Rickenbach SO, CH-241.4.008.392-7, Kirchweg 21, 4613 Rickenbach, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
22.06.2009.
Zweck:
Planung, Installation und Unterhalt von Heizungssystemen und Brenneranlagen. Kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, Vertretungen für Produkte und Dienstleistungen, Lizenzen, Patente und andere immaterielle Werte sowie Grundeigentum erwerben, verwalten, vermitteln und veräussern, ferner Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und überhaupt alle Geschäfte tätigen, die mit dem Zweck der Gesellschaft zusammenhängen oder diesen zu fördern geeignet sind.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft der im Handelsregister eingetragenen Kollektivgesellschaft 'Roto Peier & Co', in Wangen bei Olten (CH-249.2.000.044-1), gemäss Vertrag vom 22.06.2008 und Bilanz per 31.12.2008 mit Aktiven von CHF 736'198.45 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 51'402.30, wofür 200 Stammanteile zu CHF 100.-- ausgegeben und CHF 664'796.15 als Forderung gutgeschrieben werden.
Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Vinkulierung:
Vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 22.06.2009 untersteht die Gesellschaft der ordentlichen Revision nicht und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Peier, Edmund, von Rickenbach SO, in Rickenbach SO, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 100.--;
Peier, Alban, von Rickenbach SO, in Trimbach, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 100.--;
Peier, Sabine, von Rickenbach SO, in Olten, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 100.--;
Peier, Martina, von Rickenbach SO, in Rickenbach SO, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 197 Stammanteilen von je CHF 100.--.
Numero di pubblicazione: 5083374, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Roto, E. Peier & Co, in Wangen bei Olten, CH-249.2.000.044-1, Kollektivgesellschaft (SHAB Nr. 47 vom 26.02.1971, S. 460).
Firma neu:
Roto Peier & Co.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Peier, Edmund, von Rickenbach SO, in Rickenbach SO, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Peier, Martina, von Rickenbach SO, in Rickenbach SO, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift.