Micun Pavicevic
residente a Kloten, da Porrentruy Mandati attuali: Air India Limited, New Delhi, Zweigniederlassung Kloten Persone correlate: Ambar Kumar Mondal Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Micun Pavicevic", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Micun Pavicevic"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Micun Pavicevic", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Micun Pavicevic"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Micun Pavicevic
Persone con il nome Micun Pavicevic lavorano in questi rami economici
Altri servizi di prenotazione
Altri servizi di prenotazione
Privato con il nome Micun Pavicevic
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Micun Pavicevic
Numero di pubblicazione: 2609743, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Air India Limited, New Delhi, Zweigniederlassung Zürich, in Zürich, CHE-105.817.977, Ausländische Zweigniederlassung (SHAB Nr. 191 vom 03.10.2014, Publ. 1748423).
mit Hauptsitz in:
New Delhi (IN).
Firma neu:
Air India Limited, New Delhi, Zweigniederlassung Kloten.
Sitz neu:
Kloten.
Domizil neu:
Flughafen Terminal 1, Kloten, 8058 Zürich-Flughafen.
Angaben zur Zweigniederlassung neu:
[neue] weitere Adresse: Postfach 2110, 8060 Zürich-Flughafen..
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Yörük, Osman, von Urdorf, in Dietikon, mit Einzelunterschrift;
Subbiah, Chidambaranathan, indischer Staatsangehöriger, in Frankfurt am Main (DE), mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mondal, Ambar Kumar, indischer Staatsangehöriger, in Frankfurt am Main (DE), mit Einzelunterschrift;
Pavicevic, Micun, von Porrentruy, in Kloten, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 6792628, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
HELVAX AG, in Wallisellen, CH-020.4.044.608-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 92 vom 11.05.2012, Publ. 6674072).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pavicevic, Micun, von Porrentruy, in Opfikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pavicevic, Srdjan, von Porrentruy, in Opfikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 6674072, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
HELVAX GmbH (HELVAX Sàrl) (HELVAX Sagl) (HELVAX Ltd liab. Co), in Opfikon, CH-020.4.044.608-0, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 56 vom 21.03.2011, S. 0, Publ. 6083704).
Statuten neu:
19.04.2012.
Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.
Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital auf CHF 100'000.00 erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 19.04.2012 und Bilanz per 31.12.2011 mit Aktiven von CHF 19'846.02 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 0.00 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Im Rahmen der Kapitalerhöhung haben zwei neu hinzutretende Gesellschafter Stammanteile gezeichnet. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 1'000 Aktien zu CHF 100.00.
Firma neu:
HELVAX AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
[Die Übersetzungen werden im Handelsregister gelöscht].
Sitz neu:
Wallisellen.
Domizil neu:
Industriestrasse 30, 8304 Wallisellen.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Vermittlungsdienstleistungen in den Bereichen Marketing, Informationstechnologie, Reisen, Finanzwesen, Unternehmungsberatung, Warenimport und - export sowie Verkauf von und Handel mit Elektronik und Modeartikeln, Textilien und Schuhen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 20'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.
Aktien neu:
1'000 Inhaberaktien zu CHF 100.00.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pavicevic, Micun, von Porrentruy, in Opfikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Pavicevic, Srdjan, von Porrentruy, in Opfikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Pavicevic, Milorad, montenegrinischer Staatsangehöriger, in Niksic (ME), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.