Dr. Alexander Helmut Karl Anton Passow
residente a Buchs, da Germania Mandati attuali: Principalium Capital AG, Startis AG Persone correlate: Francis Everington, Alejandro Orus Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Dr. Alexander Helmut Karl Anton Passow", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Dr. Alexander Helmut Karl Anton Passow"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Dr. Alexander Helmut Karl Anton Passow", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Dr. Alexander Helmut Karl Anton Passow"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Alexander Helmut Karl Anton Passow
Persone con il nome Alexander Helmut Karl Anton Passow lavorano in questi rami economici
Gestione fondi
Servizi per consulenza manageriale
Gestione fondi
Servizi per consulenza manageriale
Privato con il nome Alexander Helmut Karl Anton Passow
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Alexander Helmut Karl Anton Passow
Numero di pubblicazione: HR02-1005498114, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Principalium Capital AG, in Feusisberg, CHE-403.746.948, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 63 vom 30.03.2022, Publ. 1005438604).
Statutenänderung:
10.06.2022.
Sitz neu:
Wollerau.
Domizil neu:
Sihleggstrasse 23, 8832 Wollerau. [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 04.03.2022 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in Art. 3a der Statuten beschlossen.]. Streichung der Statutenbestimmung über die genehmigte Kapitalerhöhung infolge Ablaufs der zeitlichen Befristung. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 10.06.2022 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in Art. 3a der Statuten beschlossen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Prieto Mota, Carlos, spanischer Staatsangehöriger, in Lachen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Passow, Dr. Alexander Helmut Karl Anton, genannt Alex, deutscher Staatsangehöriger, in Buchs (ZH), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR01-1005300023, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Startis AG, in Wollerau, CHE-296.983.044, Sihleggstrasse 23, 8832 Wollerau, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
22.09.2021.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt Consulting in den Bereichen Finance, Medical und Data Science. Lieferung von Signalen zur Unterstützung von Investment Solutions, zum Risiko Management und zur Diagnose von koronalen Herzkrankheiten, welche mit Hilfe eines proprietären Modell berechnet werden. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 50'000.00.
Aktien:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 22.09.2021 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Passow, Alexander Helmut Karl Anton, deutscher Staatsangehöriger, in Kreuzlingen, Mitglied, mit Einzelunterschrift.