Urs Papst
residente a 8580 Hatswil, da Wäldi Mandati attuali: Papst Immobilien AG Persone correlate: Erich Stadler Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Urs Papst", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Urs Papst"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Urs Papst", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Urs Papst"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Urs Papst
Persone con il nome Urs Papst lavorano in questi rami economici
Depositi e logistica
Depositi e logistica
Privato con il nome Urs Papst
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Urs Papst
Numero di pubblicazione: HR02-1005647645, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Papst Immobilien AG, in Hefenhofen, CHE-108.637.408, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 34 vom 18.02.2016, S.0, Publ. 2674997). [Teils-Aktualisierung der Funktionsbezeichnung.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stadler, Erich, von Kirchberg (SG), in Dozwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Papst, Urs, von Wäldi, in Hatswil (Hefenhofen), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 1723977, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Papst AG, in Hefenhofen, CHE-114.630.082, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 16 vom 24.01.2012, Publ. 6517318).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Papst, Urs, von Wäldi, in Hefenhofen, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 6504338, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Papst AG, in Hefenhofen, CH-440.3.021.765-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 17.12.2008, S. 24, Publ. 4785802).
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Baumschule Heiniger GmbH, in Hefenhofen (CH-440.4.017.709-2), gemäss Fusionsvertrag vom 14.12.2011 und Bilanz per 30.11.2011. Aktiven von CHF 1'250'549.22 - unter welchen Aktien der übernehmenden Gesellschaft enthalten sind - und Passiven (Fremdkapital) von CHF 517'440.35 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die Gesellschafter der übertragenden Gesellschaft die anlässlich der Fusion erworbenen eigenen Aktien der übernehmenden Gesellschaft erhalten, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt. Die Gesellschaft hat mit Erklärung vom 14.12.2011 auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
SRG Salensteiner Revisions-Gesellschaft mbH, in Salenstein (CH-440.4.012.360-7), Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heiniger, Martin, von Eriswil, in Hefenhofen, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Einzelunterschrift];
Heiniger-Schindler, Ruth, von Eriswil, in Hefenhofen, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Papst, Urs, von Wäldi, in Hefenhofen, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident mit Einzelunterschrift].