Aliki Maria Panayides
residente a Ostermundigen, da Bern Mandati attuali: Personalvorsorgestiftung der Einwohnergemeinden Bolligen, Ittigen und Ostermundigen in Liquidation, Hauseigentümerverband Bern und Umgebung Genossenschaft Persone correlate: Nicole Caroline Oester, Guido Albisetti, Niels Arnold e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Aliki Maria Panayides", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Aliki Maria Panayides"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Aliki Maria Panayides", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Aliki Maria Panayides"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Aliki Maria Panayides
Persone con il nome Aliki Maria Panayides lavorano in questi rami economici
Esercizio di una casse pensioni
Associazioni religiose, politiche o secolari
Esercizio di una casse pensioni
Associazioni religiose, politiche o secolari
Privato con il nome Aliki Maria Panayides
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Aliki Maria Panayides
Numero di pubblicazione: HR02-1004588422, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Personalvorsorgestiftung der Einwohnergemeinden Bolligen, Ittigen und Ostermundigen, in Bolligen, CHE-109.769.283, Stiftung (SHAB Nr. 22 vom 01.02.2018, Publ. 4028713).
Name neu:
Personalvorsorgestiftung der Einwohnergemeinden Bolligen, Ittigen und Ostermundigen in Liquidation. Die Stiftung ist gemäss Verfügung der Bernischen BVG- und Stiftungsaufsicht (BBSA) vom 14.01.2019 aufgehoben.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Albisetti, Guido, von Bern und Balerna, in Bern, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Arnold, Niels, von Schlierbach, in Biel/Bienne, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Eggimann, Peter, von Sumiswald, in Thun, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied und Sekretär des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Giger, Stephan Martin, von Niedergösgen, in Oberentfelden, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Iten, Thomas, von Unterägeri, in Ostermundigen, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Panayides, Aliki Maria, von Bern, in Ostermundigen, Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 4334533, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Hauseigentümerverband Bern und Umgebung Genossenschaft, in Bern, CHE-102.464.836, Genossenschaft (SHAB Nr. 182 vom 20.09.2017, Publ. 3762011).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Philippe, von Stettlen, in Bern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hüssy, Annelies, von Safenwil, Lenzburg und Dörflingen, in Muri bei Bern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Chèvre, Jacques, von Delémont und Bern, in Allmendingen b. Bern (Allmendingen), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: in Muri b. Bern (Muri bei Bern)];
Panayides, Aliki Maria, von Bern, in Ostermundigen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 3437817, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Personalvorsorgestiftung der Einwohnergemeinden Bolligen, Ittigen und Ostermundigen, in Bolligen, CHE-109.769.283, Stiftung (SHAB Nr. 183 vom 21.09.2016, Publ. 3065691).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rupp, Marco, von Signau, in Ittigen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Girod, René, von Bolligen und Champoz, in Bolligen, Mitglied, Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Burger, Rudolf, von Birr, in Bolligen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kägi, André, von Zeiningen, in Zürich, stellvertretender Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
ROD Treuhandgesellschaft des Schweizerischen Gemeindeverbandes AG, in Urtenen-Schönbühl, Revisionsstelle;
Iacopelli, Virgilio Rosolino, von Oberegg, in Bäretswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Panayides, Aliki Maria, von Bern, in Ostermundigen, Präsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Eggimann, Peter, von Sumiswald, in Thun, Mitglied und Sekretär des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Albisetti, Guido, von Bern, in Bern, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Iten, Thomas, von Unterägeri, in Ostermundigen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Balmer-Etienne AG (CHE-107.252.508), in Luzern, Revisionsstelle.