Luca Paganini
residente a Baar, da Brusio Mandati attuali: 21 GmbH in Liquidation, Bank Julius Bär & Co. AG e di più Persone correlate: Hans Luzius Hunger-Buchli, Daniel Mario Bieri, Martina Stutz e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Luca Paganini", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Luca Paganini"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Luca Paganini", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Luca Paganini"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Luca Paganini
Persone con il nome Luca Paganini lavorano in questi rami economici
Esercizio delle aziende gastronomiche
Esercizio delle banche e istituti di credito
Amministrazione delle aziende gastronomiche
Esercizio delle aziende gastronomiche
Esercizio delle banche e istituti di credito
Amministrazione delle aziende gastronomiche
Privato con il nome Luca Paganini
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Luca Paganini
Numero di pubblicazione: HR02-1005448947, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Mungga Hütte GmbH, in Hünenberg, CHE-455.120.093, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 172 vom 06.09.2019, Publ. 1004710936).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Walter, Jörg, von Luzern, in Klosters-Serneus, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Paganini, Luca, von Brusio, in Baar, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter, ohne Angabe zur Zeichnungsberechtigung].
Numero di pubblicazione: HR01-1004974981, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
21 GmbH, in Hünenberg, CHE-378.279.002, Eichmattstrasse 117, 6333 Hünenberg See, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
28.08.2020.
Zweck:
Betrieb von Restaurants sowie allfälligen Durchführungen diverser Events, insbesondere Betreiben von Berghütten;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Stammkapital:
CHF 130'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Mit Erklärung vom 28.08.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Bieri, Daniel, von Entlebuch, in Hünenberg, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 25 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Stutz, Martina, von Luzern, in Schenkon, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 15 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Hunger, Hans Luzius, genannt Hans-Luzi, von Safiental, in Thusis, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Liechti, Markus, von Landiswil, in Wettswil am Albis, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 15 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Paganini, Luca, von Brusio, in Baar, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 25 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Pfiffner, Ralph, von Mels, in Davos, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Pfiffner, Romano, von Mels, in Klosters-Serneus, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numero di pubblicazione: HR02-1004710936, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Mungga Hütte GmbH, bisher in Conters im Prättigau, CHE-455.120.093, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 125 vom 02.07.2019, Publ. 1004665266).
Statutenänderung:
21.08.2019.
Sitz neu:
Hünenberg.
Domizil neu:
Eichmattstrasse 117, 6333 Hünenberg See.
Weitere Adressen:
Landstrasse 194, Postfach 197, 7250 Klosters.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bieri, Daniel Mario, von Entlebuch, in Hünenberg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 95 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 100 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Paganini, Luca, von Brusio, in Baar, Gesellschafter, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.