Thilo Kibo Magnus Paas
residente a Samedan, da Germania Mandati attuali: Bricopoint AG Persone correlate: Camillo Otto Meru Paas Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Thilo Kibo Magnus Paas", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Thilo Kibo Magnus Paas"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Thilo Kibo Magnus Paas", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Thilo Kibo Magnus Paas"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Thilo Kibo Magnus Paas
Persone con il nome Thilo Kibo Magnus Paas lavorano in questi rami economici
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Privato con il nome Thilo Kibo Magnus Paas
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Thilo Kibo Magnus Paas
Numero di pubblicazione: HR02-1004537367, Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
Bricopoint AG, in Celerina/Schlarigna, CHE-110.573.752, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 32 vom 17.02.2015, Publ. 1993827).
Statutenänderung:
15.12.2018.
Sitz neu:
Samedan.
Domizil neu:
Plazzet 6, 7503 Samedan.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Paas, Thilo Kibo Magnus, deutscher Staatsangehöriger, in Samedan, Präsident, mit Einzelunterschrift, Direktor, mit Einzelunterschrift [bisher: Paas, Thilo Kibo Magnus, in Celerina/Schlarigna];
Paas, Camillo Otto Meru, deutscher Staatsangehöriger, in Samedan, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Celerina/Schlarigna].
Numero di pubblicazione: 1993827, Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
Bricopoint AG, bisher in Männedorf, CHE-110.573.752, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 03.07.2012, Publ. 6748358).
Gründungsstatuten:
02.03.2004.
Statutenänderung:
24.12.2014.
Sitz neu:
Celerina/Schlarigna.
Domizil neu:
Giassa da la Bauncha 2, 7505 Celerina/Schlarigna. Gemäss Erklärung vom 24.12.2014 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schweikert, Karl Ernst, deutscher Staatsangehöriger, in Männedorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Göldi Grimm Meier & Partner AG, in Küsnacht ZH, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Paas, Thilo Kibo Magnus, deutscher Staatsangehöriger, in Celerina/Schlarigna, Präsident und Direktor, mit Einzelunterschrift [bisher: Paas, Thilo Kibo Magnus, Direktor mit Einzelunterschrift];
Paas, Camillo Otto Meru, deutscher Staatsangehöriger, in Celerina/Schlarigna, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 6748358, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Bricopoint AG, in Männedorf, CH-020.3.027.566-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 18 vom 26.01.2005, S. 20, Publ. 2670634).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Paas, Thilo Kibo Magnus, deutscher Staatsangehöriger, in Celerina/Schlarigna, Direktor, mit Einzelunterschrift.