Marco Oss
residente a Winterthur, da Winterthur Mandati attuali: gaiwo Genossenschaft für Alters- und Invalidenwohnungen, Meyer-Hayoz Design Engineering AG Persone correlate: Roland Jelinek, Anita Meier, Nina Cavigelli e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Marco Oss", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Marco Oss"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Marco Oss", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Marco Oss"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Marco Oss
Persone con il nome Marco Oss lavorano in questi rami economici
Compravendita di immobili propri
Esercizio atelier per design, grafica e bigiotteria
Compravendita di immobili propri
Esercizio atelier per design, grafica e bigiotteria
Privato con il nome Marco Oss
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Marco Oss
Numero di pubblicazione: 6614558, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Wincasa AG, in Winterthur, CH-020.3.021.208-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 170 vom 02.09.2011, S. 0, Publ. 6319390). [Neue] Weitere Adresse: Rue Saint-Honoré 2, 2000 Neuchâtel. [gestrichen: Geschäftsstelle: Rue du Monruz 2, 2000 Neuchâtel.].[Neue] Weitere Adresse: Badstrasse 4, 5400 Baden.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Oss, Marco, von Winterthur, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Haag, Christina, von Biel/Bienne, in Pfäffikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brunner, Reto, von Basel, in Basel, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Cruz, Miguel, von Rothenbrunnen, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schoch, Philipp, von Weisslingen, in Wädenswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 5142502, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Swisshightech GmbH, bisher in Zug, CH-170.4.006.697-7, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 67 vom 07.04.2009, S. 27).
Statutenänderung:
30.06.2009.
Sitz neu:
Amriswil.
Domizil neu:
Feldstrasse 14, 8580 Amriswil.
Zweck neu:
Handel sowie Verwaltung von Immobilien, insbesondere Wohnliegenschaften und Stockwerkeigentum im In- und Ausland sowie Entwicklung und Vermarktung von erneuerbaren Energiesystemen sowie Handel mit Artikeln aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Sie kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 40'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 30.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Oss-Abakaz, Vimonrat, von Zürich, in Stadel, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.--;
Oss, Marco, von Zürich, in Stadel, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 39'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dürig Treuhand GmbH, in Amriswil (CH-440.4.010.977-2), Gesellschafterin, mit 40 Stammanteilen von je CHF 1'000.--;
Dürig, Theophil, von Krauchthal, in Amriswil, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 5066568, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Säntis Liegenschaften GmbH, in Amriswil, CH-440.4.017.852-9, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 14 vom 20.01.2005, S. 14, Publ. 2650786).
Statutenänderung:
26.05.2009.
Zweck neu:
Handel sowie Verwaltung von Immobilien, insbesondere Wohnliegenschaften und Stockwerkeigentum im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Sie kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 26.05.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Willi, Hans, von Gais, in Amriswil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 8'000.--;
Oss, Marco, von Zürich, in Stadel, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 11'000.--;
Jenni, Christoph, von Müswangen, in Glattbrugg (Opfikon), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Jürg, von Lotzwil, in Amriswil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 5 Stammanteilen von je CHF 1'000.--;
Hofer-Belja, Marija, von Signau, in Wetzikon ZH, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 15 Stammanteilen von je CHF 1'000.--;
Oss, Andrea Francesco, von Zürich, in Niederuzwil (Uzwil), mit Einzelunterschrift.