Jean Noi Omaboe
residente a Küssnacht am Rigi, da Chavornay Mandati attuali: Peak Investment AG Persone correlate: Vugar Abbasov Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Jean Noi Omaboe", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Jean Noi Omaboe"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Jean Noi Omaboe", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Jean Noi Omaboe"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Jean Noi Omaboe
Persone con il nome Jean Noi Omaboe lavorano in questi rami economici
Commercio di prodotti alimentari
Commercio di prodotti alimentari
Privato con il nome Jean Noi Omaboe
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Jean Noi Omaboe
Numero di pubblicazione: HR02-1004727322, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Peak Investment AG, in Unterägeri, CHE-153.383.415, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 40 vom 26.02.2016, S.0, Publ. 2690401).
Statutenänderung:
19.09.2019.
Sitz neu:
Zug.
Domizil neu:
Bellevueweg 25, 6300 Zug.
Zweck neu:
Handel für eigene oder fremde Rechnung mit Nahrungsmitteln, gefrorenen Nahrungsmitteln, Rohstoffen und Waren aller Art, insbesondere Erzeugnissen auf dem Gebiet der Landwirtschaft und Ernährung im In- und Ausland, Erbringung von Beratungs- und Informatikdienstleistungen;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Omaboe, Jean Noi, von Chavornay, in Küssnacht (SZ), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Unterägeri].
Numero di pubblicazione: 4289843, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
J&J Real Estate GmbH, in Unterägeri, CHE-343.121.062, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 29 vom 12.02.2013, Publ. 7060142).
Statutenänderung:
22.05.2018.
Sitz neu:
Cham.
Domizil neu:
Fabrikstrasse 5, 6330 Cham.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bevilacqua, Jonas, genannt Jonas-Giona, italienischer Staatsangehöriger, in Zug, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Furler Studer, Yvonne, von Luzern, in Unterägeri, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Gesellschafterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Omaboe, Jean, von Chavornay, in Unterägeri, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 8 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gloor, Marcel, von Leutwil, in Risch, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
BEVILACQUA FAMILY GROUP LLC (CHE-114.722.040), in Luzern, Gesellschafterin, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Bevilacqua, Giuseppe Pietro, italienischer Staatsangehöriger, in Lugano, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 2690401, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Peak Investment AG, in Unterägeri, CHE-153.383.415, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 23 vom 04.02.2015, Publ. 1969973).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Omaboe, Jean Noi, von Chavornay, in Unterägeri, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Omaboe, Jean, Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Abbasov, Vugar, aserbaidschanischer Staatsangehöriger, in Kiev (UA), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.