Liliana Oliveira da Silva
residente a Rupperswil, da Suhr Mandati attuali: BASO Treuhand AG Persone correlate: Walter Liem, Elvira Büchel, Marcel Broch e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Liliana Oliveira da Silva", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Liliana Oliveira da Silva"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Liliana Oliveira da Silva", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Liliana Oliveira da Silva"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Liliana Oliveira da Silva
Persone con il nome Liliana Oliveira da Silva lavorano in questi rami economici
Servizi fiduciari
Servizi fiduciari
Privato con il nome Liliana Oliveira da Silva
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Liliana Oliveira da Silva
Numero di pubblicazione: 6806100, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Genossenschaft Dorfladen Winikon, in Triengen, CH-100.5.785.537-6, Genossenschaft (SHAB Nr. 42 vom 03.03.2009, S. 11, Publ. 4905676).
Statutenänderung:
30.04.2012.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
[Streichung des Eintrags aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.] [gestrichen: Haftung/Nachschusspflicht: Für die Verbindlichkeiten der Genossenschaft haftet nur das Genossenschaftsvermögen.].Pflichten neu: Beitrags- oder Leistungspflichten der Genossenschafter gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. [gestrichen: Pflichten: Jeder Genossenschafter (natürliche Personen) hat mindestens einen Anteilschein von CHF 100.--, juristische Personen mindestens fünf Anteilscheine von CHF 100.-- und öffentlich-rechtliche Körperschaften mindestens zehn Anteilscheine von CHF 100.-- zu übernehmen.].Mitteilungen neu: Mitteilungen erfolgen schriftlich. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.]. Gemäss Erklärung der Verwaltung vom 15.05.2012 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kaufmann, Pius, von Triengen, in Triengen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Oliveira Da Silva, Liliana, von Suhr, in Triengen, Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fischer, Hans Peter, von Triengen, in Triengen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident und Aktuar mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Lindemann-Wyss, Irène, von Büron und Grossdietwil, in Triengen, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fischer, Johann, von Triengen, in Triengen, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bucher, Christoph, von Triengen, in Triengen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 4905676, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Genossenschaft Dorfladen Winikon, bisher in Winikon, CH-100.5.785.537-6, Genossenschaft (SHAB Nr. 156 vom 14.08.2008, S. 9, Publ. 4612722).
Sitz neu:
Triengen. [Gemeindefusion per 01.01.2009 ohne Anpassung der Statuten].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kaufmann, Pius, von Triengen, in Triengen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Winikon, in Winikon];
Fischer, Hans Peter, von Triengen, in Triengen, Präsident und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Winikon, in Winikon];
Oliveira Da Silva, Liliana, von Suhr, in Triengen, Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Winikon];
Birrer, Beatrix, von Luthern, in Triengen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Winikon].
Numero di pubblicazione: 4612722, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Genossenschaft Dorfladen Winikon, in Winikon, CH-100.5.785.537-6, Genossenschaft (SHAB Nr. 197 vom 11.10.2005, S. 8, Publ. 3055454).
Domizil neu:
c/o Hans Peter Fischer, Pfistergasse 25, 6235 Winikon.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Keller, Beat, von Nottwil, in Winikon, Präsident und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Krapf, Dagmar, von Zürich, in Winikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fischer, Hans Peter, von Winikon, in Winikon, Präsident und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Aktuar];
Oliveira Da Silva, Liliana, von Suhr, in Winikon, Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Birrer, Beatrix, von Luthern, in Winikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.