Lukas Gustav Obrist
residente a Kaiseraugst, da Kaiseraugst e Laufenburg Mandati attuali: SwissDrones Operating AG, Allfarm AG e di più Persone correlate: Christopher Marius Günther, David John Spurlock, Thorsten Joachim Franke e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Lukas Gustav Obrist", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Lukas Gustav Obrist"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Lukas Gustav Obrist", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Lukas Gustav Obrist"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Lukas Gustav Obrist
Persone con il nome Lukas Gustav Obrist lavorano in questi rami economici
Fabbricazione di aeromobili e veicoli spaziali
Fabbricazione di mangimi
Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche
Uffici di architettura e ingegneria
Fabbricazione di aeromobili e veicoli spaziali
Fabbricazione di mangimi
Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche
Uffici di architettura e ingegneria
Privato con il nome Lukas Gustav Obrist
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Lukas Gustav Obrist
Numero di pubblicazione: HR02-1004898651, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
SwissDrones Operating AG, in Buchs (SG), CHE-424.414.541, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 8 vom 14.01.2020, Publ. 1004804130).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Obrist, Lukas Gustav, von Laufenburg, in Kaiseraugst, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kronenberg, Michael, von Ruswil, in Goldach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Varga, Verena, von Lungern, in Kaiseraugst, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 4182003, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
SwissDrones Operating AG, in Sevelen, CHE-424.414.541, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 15 vom 23.01.2017, Publ. 3298971).
Statutenänderung:
26.01.2018.
Sitz neu:
Buchs SG.
Domizil neu:
Lagerstrasse 30, 9470 Buchs.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Menick, Dennis, niederländischer Staatsangehöriger, in Sevelen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Graf, Daniel Walter, von Rebstein, in Balgach, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kronenberg, Michael, von Ruswil, in Goldach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Krättli, Daniel Markus, von Landquart, in Widnau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivprokura zu zweien];
Obrist, Lukas Gustav, von Laufenburg, in Kaiseraugst, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hügi, Toni, von Nebikon, in Nebikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 3654201, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Allfarm AG, in Buckten, CHE-107.486.118, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 9 vom 13.01.2017, Publ. 3282111). Gemäss Erklärung vom 24.05.2017 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jehle, Ursula, von Basel, in Känerkinden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Scherer, Kandid, von Inwil, in Frick, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kälin & Partner Treuhand GmbH, in Reinach (BL), Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Obrist, Gerhard, von Kaiseraugst, in Kaiseraugst, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jehle, Clemens, von Basel, in Känerkinden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Obrist, Lukas Gustav, von Laufenburg, in Kaiseraugst, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Obrist, Silas, von Kaiseraugst, in Wegenstetten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.