Pascal Oberhänsli
residente a Hittnau, da Zürich Mandati attuali: Spinner und Weber GmbH Persone correlate: Fabio Baer Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Pascal Oberhänsli", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Pascal Oberhänsli"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Pascal Oberhänsli", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Pascal Oberhänsli"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Pascal Oberhänsli
Persone con il nome Pascal Oberhänsli lavorano in questi rami economici
Fornitura di servizi informatici
Fornitura di servizi informatici
Privato con il nome Pascal Oberhänsli
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Pascal Oberhänsli
Numero di pubblicazione: 3134629, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Eratec GmbH, in Pfäffikon, CHE-116.243.632, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 173 vom 07.09.2016, Publ. 3043017).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baer, Fabio, von Rothrist, in Uster, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Gossau ZH];
Oberhänsli, Pascal, von Zürich, in Hittnau, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Pfäffikon].
Numero di pubblicazione: 6113586, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
netserver GmbH, bisher in Winkel, CH-020.4.025.266-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 118 vom 21.06.2002, S. 17, Publ. 520460).
Gründungsstatuten:
14.06.2002.
Statutenänderung:
29.03.2011.
Sitz neu:
Feusisberg.
Domizil neu:
Pfäffikonerstrasse 25, 8834 Schindellegi.
Zweck neu:
Entwicklung von Computersoftware und Handel mit Waren jeglicher Art;
kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten;
kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft der im Handelsregister eingetragenen Einzelfirma netserver Goldinger, in Winkel, gemäss Übernahmebilanz per 05.06.2002 mit Aktiven von CHF 13'895.45 und Passiven von CHF 99.70, wofür CHF 13'000.-- auf das Stammkapital angerechnet und CHF 795.75 als Forderung gutgeschrieben werden (wie bisher).
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter per Brief, E-Mail oder Telefax. [Weitere Statutenänderungen nicht publikationspflichtiger Tatsachen.]. Gemäss Erklärung vom 29.3.2011 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Goldinger, Hans, von Homburg, in Winkel, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00;
Oberhänsli, Pascal, von Zürich, in Weisslingen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00;
Schmid, Simon, von Ausserberg, in Winkel, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00;
Goldinger-Seiferth, Edeltraud, von Homburg, in Winkel, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00;
Palmer, Andra, von Sent, in Winkel, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00;
Struckl, Sabine, österreichische Staatsangehörige, in Winkel, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Goldinger, Martin, von Homburg, in Schindellegi, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 180 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Winkel und mit einem Stammanteil von CHF 13'000.00];
Goldinger, Thomas, von Homburg, in Baar, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Winkel und mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00].
Numero di pubblicazione: 5916518, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Eratec GmbH, in Pfäffikon, CH-020.4.043.782-1, Nelkenstrasse 5, 8330 Pfäffikon, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
19.11.2010.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung von Softwarelösungen sowie die Erbringung von Dienstleistungen und Handel im Bereich der Informatik und Datenkommunikation. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 19.11.2010 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Baer, Fabio, von Rothrist, in Gossau ZH, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Oberhänsli, Pascal, von Zürich, in Pfäffikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.