Sarah Linda Nyffeler
residente a Herrliberg, da Huttwil Mandati attuali: pineapple & friends GmbH in Liquidation, foenix marketing & communication GmbH Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Sarah Linda Nyffeler", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Sarah Linda Nyffeler"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Sarah Linda Nyffeler", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Sarah Linda Nyffeler"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Sarah Linda Nyffeler
Persone con il nome Sarah Linda Nyffeler lavorano in questi rami economici
Servizi per consulenza PR
Servizi pubblicità
Servizi per consulenza PR
Servizi pubblicità
Privato con il nome Sarah Linda Nyffeler
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Sarah Linda Nyffeler
Numero di pubblicazione: HR02-1006094629, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für Klinische Krebsforschung SAKK, in Bern, CHE-110.298.155, Verein (SHAB Nr. 155 vom 14.08.2023, Publ. 1005815596).
Statutenänderung:
25.06.2024. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Keller, Hans Rudolf Dr., von Aarau, in Bolligen, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hedayat, Neda Dr., von Zürich, in Dübendorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Nyffeler, Sarah Linda, von Huttwil, in Herrliberg, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schär, Corinne Dr., von Gondiswil, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1006026117, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
pineapple & friends GmbH, in Herrliberg, CHE-402.077.725, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 199 vom 13.10.2021, Publ. 1005311137).
Firma neu:
pineapple & friends GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 13.11.2023 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nyffeler, Sarah Linda, von Huttwil, in Herrliberg, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift, mit 210 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1005815596, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für Klinische Krebsforschung, in Bern, CHE-110.298.155, Verein (SHAB Nr. 39 vom 24.02.2023, Publ. 1005686642).
Statutenänderung:
10.05.2023.
Name neu:
Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für Klinische Krebsforschung SAKK.
Uebersetzungen des Namens neu:
(Groupe Suisse de Recherche Clinique sur le Cancer SAKK) (Gruppo Svizzero di Ricerca Clinica sul Cancro SAKK) (Swiss Group for Clinical Cancer Research SAKK).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Maddox, Charlotte Dr., dänische Staatsangehörige, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Charles, Roch-Philippe Régis Dr., von Noble-Contrée, in Mézières FR, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Nyffeler, Sarah Linda, von Huttwil, in Herrliberg, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Straub Schorer, Ursula, von Welschenrohr-Gänsbrunnen, in Moosseedorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien.