Rainer Nussle
residente a Turbenthal, da Benken (SG) Mandati attuali: Verein Fiorino Kinderkrippen Persone correlate: Jacques Hefti, Laila Horsten-Färber Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Rainer Nussle", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Rainer Nussle"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Rainer Nussle", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Rainer Nussle"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Rainer Nussle
Persone con il nome Rainer Nussle lavorano in questi rami economici
Altri servizi sociali
Altri servizi sociali
Privato con il nome Rainer Nussle
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Rainer Nussle
Numero di pubblicazione: 1174159, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
HOS Haustechnik AG, in Turbenthal, CH-020.3.028.341-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 42 vom 03.03.2009, S. 28, Publ. 4907280).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nussle, Rainer, von Benken SG, in Turbenthal, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Egloff, Markus, von Tägerwilen, in Bauma, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Mannhart, Lukas, von Flums, in Wila, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wehrli Treuhand (CH-020.1.011.996-1), in Winterthur, Revisionsstelle [bisher: Wehrli Treuhand].
Numero di pubblicazione: 6225530, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Jean Egloff AG, in Bauma, CH-020.3.907.432-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 74 vom 17.04.2008, S. 25, Publ. 4434538).
Statutenänderung:
14.06.2011.
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der LATTMANN HAUSTECHNIK AG CH-020.3.027.260-4), in Elgg, gemäss Fusionsvertrag vom 14.06.2011 und Bilanz per 31.12.2010. Aktiven von CHF 279'353.82 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 146'819.50 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Das Aktienkapital wird infolge Fusion um CHF 100'000.00 erhöht. Die Alleinaktionärin der an der Fusion beteiligten Gesellschaften erhält 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 der übernehmenden Gesellschaft zugeteilt.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb eines Sanitär- und Schlossergeschäfts sowie Planung von sanitären Anlagen sowie die Erbringung von damit in Zusammenhang stehenden Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital neu:
CHF 200'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 200'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Aktien neu:
200 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00].
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [bisher: Uebernahm Aktiven und Passiven der Einzelfirma 'Jean Egloff', in Bauma, gemäss Bilanz per 31.12.1987 zum Preise von CHF 208'235.10, von dem CHF 96'000.-- auf das Grundkapital angerechnet wurden.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nussle, Rainer, von Benken SG, in Turbenthal, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Egloff, Markus, von Bauma und Tägerwilen, in Bauma, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Wehrli Treuhand (CH-020.1.011.996-1), in Winterthur, Revisionsstelle [bisher: Wehrli Treuhand].
Numero di pubblicazione: 4907280, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
HOS Haustechnik AG, in Turbenthal, CH-020.3.028.341-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 26 vom 07.02.2008, S. 25, Publ. 4327712).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Egloff, Markus, von Tägerwilen, in Bauma, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Nussle, Rainer, von Benken SG, in Turbenthal, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates ohne Zeichnungsberechtigung].