Peter Nüssli
residente a Rapperswil, da Elsau Mandati attuali: Foxfields Finance GmbH Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Peter Nüssli", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Peter Nüssli"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Peter Nüssli", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Peter Nüssli"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Peter Nüssli
Persone con il nome Peter Nüssli lavorano in questi rami economici
Servizi fiduciari
Servizi fiduciari
Privato con il nome Peter Nüssli
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Peter Nüssli
Numero di pubblicazione: HR02-1005001323, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Fidelity Treuhand und Verwaltungs AG, in Zürich, CHE-107.908.591, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 237 vom 06.12.2019, Publ. 1004776495).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zibung, Marc, von Hergiswil NW, in Horw, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nüssli, Eveline, von Elsau, in Hüntwangen, Präsidentin des Verwaltungsrates, Delegierte des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift];
Känzig, Marc André, von Herrliberg, in Hombrechtikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Nüssli, Peter Pascal, von Elsau, in Rapperswil-Jona, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004699887, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
HSI-Verwaltungs AG, in Weinfelden, CHE-327.811.091, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 231 vom 28.11.2014, S.0, Publ. 1848851).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nüssli, Peter, von Ebnat-Kappel, in Züberwangen (Zuzwil SG), Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hug-Sonderegger, Lotti [keine Mutation, nur Anpassung der Funktionsbezeichnung], von Bettwiesen und Speicher, in Weinfelden, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Hug-Sonderegger, Lotti, Präsidentin, mit Einzelunterschrift];
Hug, Matthias, von Bettwiesen, in Weinfelden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1004519550, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
NC-Décolletage AG, in Neftenbach, CHE-107.980.418, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 34 vom 19.02.2013, Publ. 7069504).
Firma neu:
NC-Décolletage AG in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 07.12.2018 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nüssli, Peter, von Illnau-Effretikon, in Neftenbach, Präsident des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].