Rolf Nobs
residente a Schinznach Dorf, da Seedorf (BE) Mandati attuali: Rolf Nobs Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Rolf Nobs", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Rolf Nobs"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Rolf Nobs", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Rolf Nobs"
|
|
Rolf Nobs
residente a Dietfurt, da Seedorf (BE) Mandati attuali: Versa-Revisions AG, NetzWerk Center GmbH e di più Persone correlate: Andreas Marco Sauder, Andrea Mathis, Rita Caterina Maria Nobs-Giovanettoni e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Rolf Nobs", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Rolf Nobs"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Rolf Nobs", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Rolf Nobs"
|
|
Rolf Nobs
residente a Bütschwil, da Seedorf (BE) Mandati attuali: Treuhand Forum Schweiz GmbH Persone correlate: Andrea Mathis Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Rolf Nobs", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Rolf Nobs"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Rolf Nobs", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Rolf Nobs"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Rolf Nobs
Persone con il nome Rolf Nobs lavorano in questi rami economici
Altra attività edilizia
Servizi fiduciari
Fornitura di servizi informatici
Altre servici in educazione
Servizi per consulenza manageriale
Altra attività edilizia
Servizi fiduciari
Fornitura di servizi informatici
Altre servici in educazione
Servizi per consulenza manageriale
Privato con il nome Rolf Nobs
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Rolf Nobs
Numero di pubblicazione: HR02-1006136806, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Elégance Immobilien AG, in Kirchberg (SG), CHE-100.454.502, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 15 vom 23.01.2024, Publ. 1005941596).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nobs, Rolf, von Seedorf BE, in Dietfurt (Bütschwil), Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005153961, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Rapid Baumalerei GmbH, bisher in Amriswil, CHE-110.027.610, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 250 vom 23.12.2016, Publ. 3244537).
Statutenänderung:
10.03.2021.
Sitz neu:
Flawil.
Domizil neu:
Fichtenstrasse 8, 9230 Flawil. [gestrichen: Die vor der Eintragung im Handelsregister des Kantons Thurgau gestrichenen Tatsachen, sowie allfällige frühere Statutendaten oder Tagebuch- und SHAB-Zitate können im Registerauszug des bisherigen Sitzes, welcher bei den abgelegten Handelsregisterakten liegt, eingesehen werden.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gehrig, Marcus, von Degersheim, in Niederuzwil (Uzwil), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 9 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Nobs, Rolf, von Seedorf BE, in Dietfurt (Bütschwil-Ganterschwil), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nexhipi, Menduh, serbischer Staatsangehöriger, in Flawil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00]. [Ziffer 13.
Bemerkungen neu:
Streichung der Tatsachen zur Sitzverlegung aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.]
Numero di pubblicazione: 3213045, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Resida-Liegenschaften AG, in Kirchberg SG, CHE-107.413.579, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 229 vom 25.11.2015, Publ. 2501297).
Statutenänderung:
15.11.2016.
Firma neu:
Resida Liegenschaften AG.
Sitz neu:
Wil SG.
Domizil neu:
Marktgasse 71, 9500 Wil.
Zweck neu:
Erbringung von Dienstleitungen im Bereich der Bewirtschaftung, Bewertung und Vermittlung von Immobilien. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kaufmann, Michael Rolf, von Escholzmatt-Marbach, in Herisau, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bélat, Gérard Yves Ernest, von La Baroche, in Teufen AR, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mattle, Urs Albert, von Oberriet SG, in Gossau SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Nobs, Rolf, von Seedorf BE, in Dietfurt (Bütschwil-Ganterschwil), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Enz, Daniel Markus, von Wil SG, in Züberwangen (Zuzwil SG), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Enz, Ireen Natalia, von Appenzell, in Züberwangen (Zuzwil SG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien].