Jörg Werner Neumann
residente a Küssnacht am Rigi, da Germania Mandati attuali: Jott GmbH, NeumannZanetti & Partner GmbH Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Jörg Werner Neumann", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Jörg Werner Neumann"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Jörg Werner Neumann", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Jörg Werner Neumann"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Jörg Werner Neumann
Persone con il nome Jörg Werner Neumann lavorano in questi rami economici
Servizi per consulenza manageriale
Servizi per consulenza manageriale
Privato con il nome Jörg Werner Neumann
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Jörg Werner Neumann
Numero di pubblicazione: HR02-1005944172, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
British Cars Baden AG, Oberrohrdorf, in Oberrohrdorf, CHE-297.398.397, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 226 vom 19.11.2020, Publ. 1005026947).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Seitz, Robert, von Täuffelen, in Basel, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Tringaniello, Bruno, von Belp, in Baar, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kreidler, Andreas, von Oberwil (BL), in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Neumann, Jörg, deutscher Staatsangehöriger, in Küssnacht (SZ), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schürmann, Gerhard, von Meggen, in Zollikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Guerry, Marcel, von Zürich, in Erlenbach (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmutz, Thomas, von Bösingen, in Mont-Vully, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Huber, Roger, von Hausen am Albis, in Jonen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kunz, Roger, von Zürich, in Maur, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Steiner, André, von Eggiwil, in Niederrohrdorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stutz, Markus, von Affoltern am Albis, in Affoltern am Albis, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005287652, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
NeumannZanetti & Partner GmbH, in Meggen, CHE-108.415.291, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 124 vom 30.06.2010, S.16, Publ. 5701860).
Statutenänderung:
03.09.2021.
Stammkapital neu:
CHF 60'000.00 [bisher: CHF 30'000.00]. [gestrichen: Nebenleistungspflichten gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen per Brief oder E-Mail.
Vinkulierung neu:
[Die Vinkulierungsbestimmungen wurden aus den Statuten entfernt.]. [gestrichen: Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 19.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.]. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Neumann, Jörg, deutscher Staatsangehöriger, in Küssnacht (SZ), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 15'000.00 [bisher: mit 2 Stammanteilen zu je CHF 15'000.00];
Treuhand-Partner Schüpfheim AG (CHE-337.597.195), in Schüpfheim, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: HR02-1004578368, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
British Cars Baden AG, Oberrohrdorf, in Oberrohrdorf, CHE-297.398.397, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 159 vom 20.08.2018, Publ. 4423851).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Neumann, Jörg, deutscher Staatsangehöriger, in Küssnacht (SZ), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bühler, Monika, von Weesen, in Birrhard, mit Kollektivprokura zu zweien;
Casciello, Luigi, von Rothrist, in Baden, mit Kollektivprokura zu zweien.