Roman Markus Neff
residente a Frauenfeld, da Appenzell Mandati attuali: Novum Bau AG Persone correlate: Tobias Stäheli, Stephan Ritzler Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Roman Markus Neff", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Roman Markus Neff"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Roman Markus Neff", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Roman Markus Neff"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Roman Markus Neff
Persone con il nome Roman Markus Neff lavorano in questi rami economici
Uffici di architettura e ingegneria
Uffici di architettura e ingegneria
Privato con il nome Roman Markus Neff
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Roman Markus Neff
Numero di pubblicazione: 4257503, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
NeVo Immo GmbH, in Wiesendangen, CHE-221.325.704, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 44 vom 05.03.2014, Publ. 1380377).
Firma neu:
NeVo Immo GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 18.05.2018 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vogel, Daniel, von Flühli, in Wiesendangen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift];
Neff, Roman, von Appenzell, in Frauenfeld, Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 3973097, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Novum Bau AG, in Frauenfeld, CHE-113.306.851, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 74 vom 16.04.2014, Publ. 1456595).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bürgi, Markus, von Fischingen, in Stettfurt, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Neff, Roman Markus, von Appenzell, in Frauenfeld, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Ritzler, Stephan, von Zürich, in Frauenfeld, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 7167370, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
NeVo Immo GmbH, in Bertschikon, CH-020.4.049.835-2, Äugstlerstrasse 20, 8543 Kefikon ZH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
17.04.2013.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt das Erbringen von Architektur-, Generalunternehmungs- und Ingenieurdienstleistungen im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum und Liegenschaften erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Sie kann Handel mit Artikeln im In- und Ausland tätigen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung vom 17.04.2013 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Neff, Roman, von Appenzell, in Frauenfeld, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Vogel, Daniel, von Flühli, in Bertschikon, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.