Rudolf Nagel
residente a Trogen, da Gais Mandati attuali: Handwerkergruppe Trogen GmbH Persone correlate: Roland Good, Christian Willi Huber Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Rudolf Nagel", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Rudolf Nagel"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Rudolf Nagel", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Rudolf Nagel"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Rudolf Nagel
Persone con il nome Rudolf Nagel lavorano in questi rami economici
Carpenteria, coprietto e construzione in legno
Carpenteria, coprietto e construzione in legno
Privato con il nome Rudolf Nagel
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Rudolf Nagel
Numero di pubblicazione: 4283887, Ufficio del registro di commercio Appenzello Esterno, (300)
Handwerkergruppe Trogen GmbH, in Trogen, CHE-112.209.889, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 22 vom 03.02.2014, Publ. 1323353).
Statutenänderung:
07.06.2018.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Ausführung eines Zimmerei- und Schreinerbetriebes. Die Gesellschaft kann Filialbetriebe führen, weitere Tätigkeitsgebiete angliedern und sich ferner an anderen Unternehmen jeglicher Art beteiligen und solche übernehmen. Sie kann auch Liegenschaften erwerben und veräussern.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung vom 27.01.2005 ist aus den Statuten gestrichen worden.] Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen brieflich.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nagel, Rudolf, von Gais, in Trogen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 49 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 2 Stammanteilen zu je CHF 25'000.00];
Huber, Christian, von Unterlunkhofen, in Trogen, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Numero di pubblicazione: 1879587, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Rudolf Nagel AG, in Egnach, CHE-107.079.919, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 155 vom 12.08.2011, Publ. 6293052).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nagel, Rudolf, von Mosnang, in Egnach, Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nagel, Erika, von Mosnang, in Egnach, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Einzelunterschrift];
Nagel, Marc, von Mosnang, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Nagel, Rolf, von Mosnang, in Frauenfeld, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Nagel, Stefan, von Mosnang, in Uster, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 1323353, Ufficio del registro di commercio Appenzello Esterno, (300)
Handwerkergruppe Trogen GmbH, in Trogen, CHE-112.209.889, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 15 vom 23.01.2013, Publ. 7030212).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schirmer, Werner, von Trogen, in Trogen, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 25'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nagel, Rudolf, von Gais, in Trogen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 25'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 25'000.00].