Albert Näf
residente a Wallisellen, da Wallisellen Mandati attuali: Albert Naef, Sauna - Solarium Persone correlate: Esther Näf Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Albert Näf", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Albert Näf"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Albert Näf", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Albert Näf"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Albert Näf
Persone con il nome Albert Näf lavorano in questi rami economici
Fornitura di servizi orientati alla persona in materia di salute e bellezza
Fornitura di servizi orientati alla persona in materia di salute e bellezza
Privato con il nome Albert Näf
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Albert Näf
Numero di pubblicazione: 3022379, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Frutiger AG Zürich, in Zürich, CHE-478.387.684, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 231 vom 27.11.2015, Publ. 2506441).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Näf, Albert, von Wallisellen, in Wallisellen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Bösiger, Markus, von Langenthal, in Heimberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Nussbaumer, André, von Matzendorf, in Stettlen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schurter, Peter, von Eglisau, in Volketswil, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lagger, Rudolf, von St. Niklaus, in Hilterfingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 1180443, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Nussbaumer Bauunternehmung AG, in Wallisellen, CH-020.3.918.888-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 107 vom 06.06.2013, Publ. 7216360).
Vermögensübertragung:
Die Gesellschaft überträgt gemäss Vertrag vom 28.10.2013 Aktiven von CHF 7'281'969.55 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 7'184'047.00 auf die Semina Alpha AG (neu: Frutiger AG Zürich), in Wallisellen (neu: Zürich) (CH-320.3.070.095-1).
Gegenleistung:
Forderung von CHF 7'922.55.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Näf, Albert, von Wallisellen, in Wallisellen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Wüst, Fritz, von Greifensee, in Zollikon, mit Kollektivprokura zu zweien;
Engelhard, Reto, von Neerach, in Stadel, mit Kollektivprokura zu zweien;
Vetter, Jürg, von Feuerthalen, in Henggart, mit Kollektivprokura zu zweien;
Meier, Stefan Benedikt, von Zollikon, in Zollikon, mit Kollektivprokura zu zweien;
Zürrer, Walter, von Schönenberg ZH, in Elsau, mit Kollektivprokura zu zweien;
Haller, Arthur Kurt, von Dübendorf, in Dübendorf, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 1179473, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Semina Alpha AG, in Wallisellen, CH-320.3.070.095-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 202 vom 18.10.2013, Publ. 1134415).
Statutenänderung:
28.10.2013.
Firma neu:
Frutiger AG Zürich.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Albulastrasse 47, 8048 Zürich.
Aktienkapital neu:
CHF 1'500'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'500'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Aktien neu:
1'500 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. [Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [bisher: Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 29.09.2011 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.].Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Nussbaumer, Willy Franz, von Wallisellen, in Wallisellen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gerber, Andreas Markus, von Sumiswald, in Davos Platz (Davos), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frutiger, Luc, von Oberhofen am Thunersee, in Oberhofen am Thunersee, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Amport, Hans, von Thunstetten, in Oberhofen am Thunersee, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frutiger, Thomas, von Oberhofen am Thunersee, in Oberhofen am Thunersee, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gautschi, Matthias, von Reinach AG, in Sigriswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Haller, Arthur Kurt, von Dübendorf, in Dübendorf, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dr. Rietmann & Partner AG, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater (CH-320.3.015.621-5), in St. Gallen, Revisionsstelle;
Augstburger, Beat, von Wohlen bei Bern, in Reichenbach im Kandertal, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bärtschi, Michael, von Adelboden, in Thun, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Engelhart, Reto, von Neerach, in Stadel, mit Kollektivprokura zu zweien;
Meier, Stefan Benedikt, von Zollikon, in Zollikon, mit Kollektivprokura zu zweien;
Näf, Albert, von Wallisellen, in Wallisellen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Steiner, Ulrich, von Ringgenberg BE, in Oberstocken, mit Kollektivprokura zu zweien;
Vetter, Jürg, von Feuerthalen, in Henggart, mit Kollektivprokura zu zweien;
Wüst, Fritz, von Greifensee, in Küsnacht ZH, mit Kollektivprokura zu zweien;
Zürrer, Walter, von Schönenberg ZH, in Elsau, mit Kollektivprokura zu zweien.